FELIU BACIANA ANA
Informe ejecutivo de FELIU BACIANA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FELIU BACIANA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIBIT SL | Administrador Mancomunado | 13/09/2012 | 29/07/2019 |
AGRONES SL | Administrador Unico | 25/04/2018 | |
SAMALILA SL | Administrador Mancomunado | 01/09/2014 | |
SAMALILA SL | Apoderado | 12/08/2014 | |
MES SL | Administrador Unico | 09/04/2009 | 07/07/2014 |
PARKING BLAU SL | Administrador Mancomunado | 05/06/2009 |
VINCULACIONES DE FELIU BACIANA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIU BACIANA ANA
Empresa: KIBIT SL
Administrador Mancomunado
- Feliu Baciana Ana
- Feliu De Cendra Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 86, S 8, H B 38350, I/A 11 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-08
Empresa: AGRONES SL
Administrador Unico
- Feliu Baciana Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38398 , F 207, S 8, H B 324472, I/A 16 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-08
Empresa: FELIU SIBINA & BOTET SL
Administrador Mancomunado
- Botet Ramon Jordi
- Feliu Baciana Ana
- Sibina Buron Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36769 , F 88, S 8, H B 295481, I/A 6 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-08
Empresa: FELIU SIBINA & BOTET SL
Apoderado
- Botet Ramon Jordi
- Feliu Baciana Ana
- Sibina Buron Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36769 , F 88, S 8, H B 295481, I/A 5 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-08
Empresa: KIBIT SA
Administrador Mancomunado
- Feliu Baciana Ana
- Feliu De Cendra Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 81, S 8, H B 38350, I/A 10 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Empresa: KIBIT SA
Administrador Mancomunado
- Feliu Baciana Ana
- Feliu De Cendra Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43373 , F 81, S 8, H B 38350, I/A 10 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Empresa: PARKING BLAU SL
Administrador Mancomunado
- Feliu Baciana Ana
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23606 , F 137, S 8, H B 55771, I/A 17 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Empresa: MES SA
Administrador Unico
- Feliu Baciana Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25665 , F 202, S 8, H B 92141, I/A 27 (09/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-08
Información de FELIU BACIANA ANA
Mostramos los datos de FELIU BACIANA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIU BACIANA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos