FAUCHER CAROLE
Informe ejecutivo de FAUCHER CAROLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FAUCHER CAROLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BATIPART RESIDENCIAL LA MARINA SL | Apoderado | 19/04/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL BARCELONA SL | Apoderado | 29/07/2022 | |
BATIPART RESIDENCIAL BEJAR SL | Apoderado Solidario | 28/07/2022 | |
BATIPART MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 20/05/2022 | |
LAGUNE ROMANTICA SL | Apoderado Solidario | 12/05/2022 | |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA | Apoderado | 05/05/2022 | |
LAGUNE HOSPITALIDAD SL | Apoderado | 03/05/2022 | |
APARTAMENTOS SURFING PLAYA SA | Apoderado Solidario | 27/04/2022 | |
BATIPART RESIDENCIAL SPAIN SL | Apoderado | 26/04/2022 | |
LAGUNE HEALTHCARE PATRIMONIAL SL | Apoderado Solidario | 26/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FAUCHER CAROLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAUCHER CAROLE
Empresa: HERMANVILLE INVEST SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Callejo Villadangos Eva Maria
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46495 , F 13, S 8, H M 816365, I/A 4 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: SOUTHWICK INVEST SL
Apoderado
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 133, S 8, H M 765412, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: WEDDERWOOD INVEST SL
Apoderado Solidario
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 143, S 8, H M 765413, I/A 6 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: BATIPART MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35400 , F 181, S 8, H M 610198, I/A 21 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: LAGUNE ROMANTICA SL
Apoderado Solidario
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 86, S 8, H M 655719, I/A 14 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Empresa: ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA
Apoderado
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 220, S 8, H M 615106, I/A 43 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Empresa: LAGUNE HOSPITALIDAD SL
Apoderado
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36459 , F 151, S 8, H M 655053, I/A 13 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Empresa: APARTAMENTOS SURFING PLAYA SA
Apoderado Solidario
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34961 , F 63, S 8, H M 628798, I/A 14 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL SPAIN SL
Apoderado
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42816 , F 4, S 8, H M 757029, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL VALENCIA SL
Apoderado
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42785 , F 160, S 8, H M 756578, I/A 6 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
VER MAS ACTOS
Información de FAUCHER CAROLE
Mostramos los datos de FAUCHER CAROLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAUCHER CAROLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos