DARIUS NICOLAS
Informe ejecutivo de DARIUS NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DARIUS NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BATIPART RESIDENCIAL LA MARINA SL | Apoderado Solidario | 19/04/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL CASAJARA SL | Apoderado Solidario | 19/02/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL BEJAR SL | Apoderado Solidario | 15/02/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL TOPETE SL | Apoderado | 13/02/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL VALENCIA SL | Apoderado Solidario | 13/02/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL SPAIN SL | Apoderado | 08/02/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL BARCELONA SL | Apoderado | 07/02/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL BARCELONA SL | Apoderado | 29/07/2022 | |
BATIPART RESIDENCIAL BEJAR SL | Apoderado Solidario | 28/07/2022 | |
BATIPART MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 20/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DARIUS NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DARIUS NICOLAS
Empresa: HERMANVILLE INVEST SL
Apoderado Solidario
- Calixte Fabien
- Darius Nicolas
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46495 , F 13, S 8, H M 816365, I/A 4 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL CASAJARA SL
Apoderado Solidario
- Calixte Fabien
- Darius Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 161, S 8, H M 779333, I/A 8 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL BEJAR SL
Apoderado Solidario
- Calixte Fabien
- Darius Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 145, S 8, H M 765413, I/A 11 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL VALENCIA SL
Apoderado Solidario
- Calixte Fabien
- Darius Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42785 , F 162, S 8, H M 756578, I/A 10 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL TOPETE SL
Apoderado
- Calixte Fabien
- Darius Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43167 , F 31, S 8, H M 762766, I/A 11 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL SPAIN SL
Apoderado
- Calixte Fabien
- Darius Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42816 , F 8, S 8, H M 757029, I/A 12 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL BARCELONA SL
Apoderado
- Calixte Fabien
- Darius Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 135, S 8, H M 765412, I/A 11 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: SOUTHWICK INVEST SL
Apoderado
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 133, S 8, H M 765412, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: WEDDERWOOD INVEST SL
Apoderado Solidario
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 143, S 8, H M 765413, I/A 6 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: BATIPART MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Darius Nicolas
- Faucher Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35400 , F 181, S 8, H M 610198, I/A 21 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
VER MAS ACTOS
Información de DARIUS NICOLAS
Mostramos los datos de DARIUS NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DARIUS NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos