FAU GONZALEZ ALBERTO JOSE
Informe ejecutivo de FAU GONZALEZ ALBERTO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FAU GONZALEZ ALBERTO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUREN INTERCOM SL | Presidente | 13/04/2018 | |
AUREN INTERCOM SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/04/2018 | |
AUREN INTERCOM SL | Consejero | 13/04/2018 |
VINCULACIONES DE FAU GONZALEZ ALBERTO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAU GONZALEZ ALBERTO JOSE
Empresa: LUCALB 2006 SL
Administrador Unico
- Fau Gonzalez Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8566, L 5854, F 22, S 8, H V 117853, I/A 5 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-46
Empresa: AUREN INTERCOM SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Darder Jaume Eduardo
- Fau Gonzalez Alberto Jose
- Sanmartin Gallardo Aurea
- Zahrawi Zahrawi Ismael
Consejero
- Darder Jaume Eduardo
- Fau Gonzalez Alberto Jose
- Sanmartin Gallardo Aurea
- Zahrawi Zahrawi Ismael
Presidente
- Fau Gonzalez Alberto Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10483, L 7764, F 167, S 8, H V 181445, I/A 1 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-46
Empresa: ELTIA ASESORES SLP
Socio
- Fau Gonzalez Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9031, L 6316, F 134, S 8, H V 133831, I/A 2 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-46
Empresa: MEDITERRANEO ESPECTACULO SL
Administrador Unico
- Fau Gonzalez Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325, L 2633, F 146, S 8, H V 44267, I/A 10 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-46
Empresa: MEDITERRANEO ESPECTACULO SL
Administrador Unico
- Fau Gonzalez Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325, L 2633, F 145, S 8, H V 44267, I/A 9 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-46
Empresa: ELTIA ASESORES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9031, L 6316, F 131, S 8, H V 133831, I/A 1 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-46
Información de FAU GONZALEZ ALBERTO JOSE
Mostramos los datos de FAU GONZALEZ ALBERTO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAU GONZALEZ ALBERTO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos