CANTO YAGO OLIVIA ISABEL
Informe ejecutivo de CANTO YAGO OLIVIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANTO YAGO OLIVIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALMARKET GROUP IN SL | Administrador Unico | 28/03/2023 | |
VICAN FOUR GROUP SL | Administrador Unico | 17/03/2022 | |
ELTIA ASESORES SLP | Socio | 27/04/2009 |
VINCULACIONES DE CANTO YAGO OLIVIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTO YAGO OLIVIA ISABEL
Empresa: VALMARKET GROUP IN SL
Administrador Unico
- Canto Yago Olivia Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10910, L 8188, F 71, S 8, H V 195703, I/A 3 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-46
Empresa: VICAN FOUR GROUP SL
Administrador Unico
- Canto Yago Olivia Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11145, L 8423, F 109, S 8, H V 203557, I/A 1 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-46
Empresa: RETORNO RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Canto Yago Olivia Isabel
- Vila Soriano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10141, L 7423, F 121, S 8, H V 171421, I/A 3 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-46
Empresa: RETORNO RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Canto Yago Olivia Isabel
- Vila Soriano Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10141, L 7423, F 121, S 8, H V 171421, I/A 2 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-46
Empresa: ELTIA ASESORES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9031, L 6316, F 131, S 8, H V 133831, I/A 1 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-46
Información de CANTO YAGO OLIVIA ISABEL
Mostramos los datos de CANTO YAGO OLIVIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTO YAGO OLIVIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos