FARRES OLIVES ALBERTO
Informe ejecutivo de FARRES OLIVES ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FARRES OLIVES ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KRACO ESTATES SA | Administrador Solidario | 17/08/2015 | |
URGENT VALLES SL | Consejero | 21/10/2014 | |
ARB 94 SL | Apoderado | 23/10/2009 | 20/10/2014 |
ARB 94 SL | Apoderado | 27/04/2009 | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE FARRES OLIVES ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRES OLIVES ALBERTO
Empresa: KRACO ESTATES SA
Administrador Solidario
- Farres Olives Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23690 , F 72, S 8, H B 58440, I/A 6 N (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-08
Empresa: URGENT VALLES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Farres Marti Alberto
- Farres Olives Alberto
- Iborra Ubric Andres
- Iborra Ubric Ramon
- Mairal Cañadas Rosa Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 17, S 8, H B 121143, I/A 10 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: ARB 94 SL
Apoderado
- Farres Olives Alberto
- Rallo Sanchez Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 132, S 8, H B 122390, I/A 11 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Empresa: ARB 94 SL
Apoderado
- Farres Olives Alberto
- Rallo Sanchez Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 131, S 8, H B 122390, I/A 8 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-08
Empresa: ARB 94 SL
Apoderado
- Farres Olives Alberto
- Lopez Colillas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 131, S 8, H B 122390, I/A 8 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-08
Empresa: ARB 94 SL
Apoderado
- Farres Olives Alberto
- Lopez Colillas Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27622 , F 27, S 8, H B 122390, I/A 7 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-08
Información de FARRES OLIVES ALBERTO
Mostramos los datos de FARRES OLIVES ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRES OLIVES ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos