FARRES MARTI ALBERTO
Informe ejecutivo de FARRES MARTI ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FARRES MARTI ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KRACO ESTATES SA | Administrador Solidario | 09/08/2023 | |
CAFE ITALIA CUP SL | Administrador Solidario | 21/05/2020 | |
KRACO ESTATES SA | Administrador Solidario | 17/08/2015 | |
URGENT VALLES SL | Administrador Solidario | 21/10/2014 | |
ARB 94 SL | Apoderado Mancomunado | 20/10/2014 | |
ARB 94 SL | Administrador Unico | 21/01/2014 |
VINCULACIONES DE FARRES MARTI ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRES MARTI ALBERTO
Empresa: KRACO ESTATES SA
Administrador Solidario
- Farres Marti Alberto
- Farres Marti Maria Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23690 , F 72, S 8, H B 58440, I/A 8 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: CAFE ITALIA CUP SL
Administrador Solidario
- Bonhora Temprado Juan Manuel
- Farres Marti Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46361 , F 108, S 8, H B 517603, I/A 5 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
Empresa: KRACO ESTATES SA
Administrador Solidario
- Farres Marti Alberto
- Farres Marti Maria Marta
- Marti Escude Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23690 , F 72, S 8, H B 58440, I/A 7 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: URGENT VALLES SL
Administrador Solidario
- Farres Marti Alberto
- Iborra Ubric Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 17, S 8, H B 121143, I/A 10 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: URGENT VALLES SL
Consejero Delegado
- Farres Marti Alberto
- Iborra Ubric Ramon
Consejero
- Farres Marti Alberto
- Farres Olives Alberto
- Iborra Ubric Andres
- Iborra Ubric Ramon
- Mairal Cañadas Rosa Maria
Presidente
Secretario
- Farres Marti Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 17, S 8, H B 121143, I/A 10 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: ARB 94 SL
Apoderado Mancomunado
- Farres Marti Alberto
- Rallo Sancho Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 132, S 8, H B 122390, I/A 11 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Empresa: ARB 94 SL
Administrador Unico
- Farres Marti Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 132, S 8, H B 122390, I/A 9 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Empresa: ARB 94 SL
Administrador
- Farres Marti Alberto
- Mairal Cañadas Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41199 , F 132, S 8, H B 122390, I/A 9 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-08
Información de FARRES MARTI ALBERTO
Mostramos los datos de FARRES MARTI ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRES MARTI ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos