FAGOR ELECTRODOMESTICOS SDAD COOP LTDA
Informe ejecutivo de FAGOR ELECTRODOMESTICOS SDAD COOP LTDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FAGOR ELECTRODOMESTICOS SDAD COOP LTDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROIEK HABITAT & EQUIPMENT SA | Presidente | 13/12/2010 | 08/11/2016 |
PROIEK HABITAT & EQUIPMENT SA | Consejero | 13/12/2010 | 08/11/2016 |
MUEBLES OCIO CONFORT SL | Administrador Concursal | 12/04/2011 | |
CHOYMO SA | Administrador Concursal | 04/05/2009 | |
EKISUN SA | Presidente | 11/02/2009 | |
EKISUN SA | Consejero | 11/02/2009 |
VINCULACIONES DE FAGOR ELECTRODOMESTICOS SDAD COOP LTDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAGOR ELECTRODOMESTICOS SDAD COOP LTDA
Empresa: PROIEK HABITAT & EQUIPMENT SA
Consejero
- Fagor Electrodomesticos Sdad Coop Ltda
Presidente
- Fagor Electrodomesticos Sdad Coop Ltda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4726 , F 218, S 8, H BI 46997, I/A 16 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-48
Empresa: MUEBLES OCIO CONFORT SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MUEBLES OCIO CONFORT SL
Nif:B95113171
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI
Fecha de Resolución:08/02/2008
Número Procedimiento Concursal:59/08
Datos Registrales:
Tomo:
3953
Libro:
0
Folio:
225
Hoja:
8-28966
Inscripción:
9
Fecha Inscripción12/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3953 , F 225, S 8, H BI 28966, I/A 9 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-48
Empresa: PROIEK HABITAT & EQUIPMENT SA
Consejero
- Astigarraga Oyarzabal Miren Mirari
- Fagor Electrodomesticos Sdad Coop Ltda
- Mondragon Inversiones Sociedad De Promocion De Emp
Presidente
- Fagor Electrodomesticos Sdad Coop Ltda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4726 , F 113, S 8, H BI 46997, I/A 5 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-48
Empresa: CHOYMO SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CHOYMO SA
Nif:A48100275
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI
Fecha de Resolución:08/02/2008
Número Procedimiento Concursal:59/08
Datos Registrales:
Tomo:
16
Libro:
0
Folio:
115
Hoja:
8-3678
Inscripción:
0
Fecha Inscripción04/05/2009
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 115, S 8, H BI 3678,A , I/ 19 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-48
Empresa: EKISUN SA
Consejero
- Egido Lorenzo Francisco Javier
- Fagor Electrodomesticos Sdad Coop Ltda
- Mcc Inversiones Sociedad De Promocion De Empresa S
Presidente
- Fagor Electrodomesticos Sdad Coop Ltda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4928 , F 183, S 8, H BI 40175, I/A 13 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-48
Información de FAGOR ELECTRODOMESTICOS SDAD COOP LTDA
Mostramos los datos de FAGOR ELECTRODOMESTICOS SDAD COOP LTDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAGOR ELECTRODOMESTICOS SDAD COOP LTDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos