EULALIO HUERTOS CARRILLO
Informe ejecutivo de EULALIO HUERTOS CARRILLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EULALIO HUERTOS CARRILLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ZEN 2024 SL | Administrador Solidario | 18/04/2024 |
VINCULACIONES DE EULALIO HUERTOS CARRILLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EULALIO HUERTOS CARRILLO
Empresa: PROMOCIONES ZEN 2024 SL
Administrador Solidario
- Eulalio Huertos Carrillo
- Felix Obregon Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 189, S 8, H CA 64389, I/A 1 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-11
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 22, S 8, H CA 9998, I/A 56 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-11
Consejero
- Eulalio Huertos Carrillo
- Pilar Gonzalez Vazquez
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 21, S 8, H CA 9998, I/A 54 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-11
Información de EULALIO HUERTOS CARRILLO
Mostramos los datos de EULALIO HUERTOS CARRILLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EULALIO HUERTOS CARRILLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos