ANA ISABEL FERNANDEZ GARRON
Informe ejecutivo de ANA ISABEL FERNANDEZ GARRON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANA ISABEL FERNANDEZ GARRON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CADIZ SA | Consejero | 07/09/2023 |
VINCULACIONES DE ANA ISABEL FERNANDEZ GARRON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA ISABEL FERNANDEZ GARRON
Consejero
- Ana Isabel Fernandez Garron
- Elena Monserrat Fernandez Valle
- Jose Ramon Paez Pareja
- Oscar Torres Leon
- Paula Fernandez Pecino
M.Supl.Com.R
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 19431, I/A 47 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-11
Empresa: SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA
Consejero
- Ana Isabel Fernandez Garron
- Elena Monserrat Fernandez Valle
- Jose Ramon Paez Pareja
- Oscar Manuel Torres Leon
- Paula Fernandez Pecino
M.Supl.Com.R
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 9908, I/A 73 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-11
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 22, S 8, H CA 9998, I/A 56 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-11
Consejero
Presidente
- Ana Isabel Fernandez Garron
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 22, S 8, H CA 9998, I/A 56 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-11
Empresa: SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ SA
Consejero
- Ana Isabel Fernandez Garron
- Oscar Manuel Torres Leon
- Paula Fernandez Pecino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 46, S 8, H CA 9908, I/A 69 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-11
Consejero
- Ana Isabel Fernandez Garron
- Oscar Torres Leon
- Paula Fernandez Pecino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 42, S 8, H CA 19431, I/A 43 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-11
Información de ANA ISABEL FERNANDEZ GARRON
Mostramos los datos de ANA ISABEL FERNANDEZ GARRON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA ISABEL FERNANDEZ GARRON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos