ESTRELLA MATEU JOSE
Informe ejecutivo de ESTRELLA MATEU JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESTRELLA MATEU JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORT PARTNERS SL | Administrador Solidario | 27/11/2023 | |
MARINA ESTRELLA COSTA DEL SOL SL | Administrador Unico | 10/08/2012 | |
YACHT DIVISION SL | Administrador Mancomunado | 20/03/2012 | |
MARINA ESTRELLA SL | Administrador Unico | 15/11/2011 |
VINCULACIONES DE ESTRELLA MATEU JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTRELLA MATEU JOSE
Empresa: IMPORT PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Arjona Santana Jose Manuel
- Estrella Mateu Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39088 , F 45, S 8, H B 337601, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: MARINA ESTRELLA COSTA DEL SOL SL
Administrador Unico
- Estrella Mateu Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332, L 2244, F 11, S 8, H MA 63971, I/A 2 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-29
Empresa: YACHT DIVISION SL
Administrador Mancomunado
- Estrella Mateu Jose
- Roig Espigol Carlos
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 28, S 8, H A 112594, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-03
Empresa: MARINA ESTRELLA SL
Administrador Unico
- Estrella Mateu Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25937 , F 106, S 8, H B 97598, I/A 21 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Información de ESTRELLA MATEU JOSE
Mostramos los datos de ESTRELLA MATEU JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTRELLA MATEU JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos