ARJONA SANTANA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ARJONA SANTANA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARJONA SANTANA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAY MARINA VELA SL | Administrador Solidario | 14/01/2022 | |
STAY SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE ARJONA SANTANA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARJONA SANTANA JOSE MANUEL
Empresa: IMPORT PARTNERS SL
Liquidador
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39088 , F 45, S 8, H B 337601, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: IMPORT PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Arjona Santana Jose Manuel
- Estrella Mateu Jose
Liquidador
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39088 , F 45, S 8, H B 337601, I/A 3 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-08
Empresa: STAY NAUTICA PORT GINESTA SL
Liquidador
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 11, S 8, H B 424475, I/A 5 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-08
Empresa: STAY NAUTICA PORT GINESTA SL
Administrador Unico
- Arjona Santana Jose Manuel
Liquidador
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 11, S 8, H B 424475, I/A 5 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-08
Empresa: STAY MEDITERRANEANCHARTER SL
Liquidador
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35271 , F 95, S 8, H B 261800, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-08
Empresa: STAY MEDITERRANEANCHARTER SL
Administrador Unico
- Arjona Santana Jose Manuel
Liquidador
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35271 , F 95, S 8, H B 261800, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-08
Empresa: STAY MARINA VELA SL
Administrador Solidario
- Arjona Cerdan Alvaro
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48133 , F 197, S 8, H B 573358, I/A 1 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: STAY NAUTICA SEGUR 2005 SL
Administrador Solidario
- Arjona Santana Jose Manuel
- Martin Enrile Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 89, S 8, H T 31253, I/A 2 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-43
Empresa: STAY NAUTICA PORT GINESTA SL
Administrador Unico
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 8, S 8, H B 424475, I/A 1 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Empresa: STAY SERVICIOS NAUTICOS SL
Administrador Unico
- Arjona Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42577 , F 1, S 8, H B 410510, I/A 1 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-08
Información de ARJONA SANTANA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ARJONA SANTANA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARJONA SANTANA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos