ESTANY PUIG PATRICIA
Informe ejecutivo de ESTANY PUIG PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESTANY PUIG PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA | Mmbr.Com.Del | 09/01/2017 | |
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA | Consej.Coord | 09/01/2017 | |
ZUANILA SL | Administrador Unico | 25/01/2016 | |
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA | Consejero Independiente | 22/05/2015 |
VINCULACIONES DE ESTANY PUIG PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTANY PUIG PATRICIA
Consejero Independiente
- Estany Puig Patricia
Consejero Ejecutivo
Consej.Coord
- Estany Puig Patricia
Consj.Domini
Mmbr.Com.Del
Pres.Com.Del
Presidente
Vicepre.Ejec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43613 , F 173, S 8, H M 34473, I/A 305 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Consejero Delegado
Consejero Independiente
- Cata Sala Aurora
- Entrecanales Franco Maria
- Estany Puig Patricia
Consejero Ejecutivo
Consej.Coord
- Estany Puig Patricia
Consj.Domini
MiemComAuCnt
Mmbr.Com.Del
- Creuheras Margenat Jose
- De Tavernost Nicolas
- Drago Marco
- Estany Puig Patricia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 173, S 8, H M 34473, I/A 284 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
MeCoNoRe
- Estany Puig Patricia
PreComNomRe
- Estany Puig Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 161, S 8, H M 34473, I/A 275 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Consej.Coord
- Estany Puig Patricia
Mmbr.Com.Del
- Estany Puig Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 159, S 8, H M 34473, I/A 268 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS COMET SL
Liquidador
- Estany Puig Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40376 , F 174, S 8, H B 365916, I/A 6 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS COMET SL
Administrador Unico
- Estany Puig Patricia
Liquidador
- Estany Puig Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40376 , F 174, S 8, H B 365916, I/A 6 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
PreComNomRe
- Estany Puig Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 158, S 8, H M 34473, I/A 261 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: ZUANILA SL
Administrador Unico
- Estany Puig Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45173 , F 215, S 8, H B 479222, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
MeCoNoRe
- Estany Puig Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 157, S 8, H M 34473, I/A 256 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: VOLART ENCAJES Y TEJIDOS SA
Consejero
- Estany Puig Patricia
Secretario
- Estany Puig Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27492 , F 54, S 8, H B 95302, I/A 48 N (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-08
VER MAS ACTOS
Información de ESTANY PUIG PATRICIA
Mostramos los datos de ESTANY PUIG PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTANY PUIG PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos