ENTRECANALES FRANCO MARIA
Informe ejecutivo de ENTRECANALES FRANCO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ENTRECANALES FRANCO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA | Consejero | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE ENTRECANALES FRANCO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENTRECANALES FRANCO MARIA
Consejero Independiente
- Cata Sala Aurora
- Entrecanales Franco Maria
MeCoNoRe
- Cata Sala Aurora
- Entrecanales Franco Maria
MiemComAuCnt
- Cata Sala Aurora
- Entrecanales Franco Maria
PreComNomRe
- Entrecanales Franco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 178, S 8, H M 34473, I/A 290 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Consejero Delegado
Consejero Independiente
- Cata Sala Aurora
- Entrecanales Franco Maria
- Estany Puig Patricia
Consejero Ejecutivo
Consej.Coord
Consj.Domini
MeCoNoRe
- Casals Aldama Mauricio
- Cata Sala Aurora
- De Tavernost Nicolas
- Entrecanales Franco Maria
MiemComAuCnt
- Cata Sala Aurora
- Entrecanales Franco Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 173, S 8, H M 34473, I/A 284 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
PreComNomRe
- Entrecanales Franco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 163, S 8, H M 34473, I/A 278 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
MeCoNoRe
- Casals Aldama Mauricio
- Cata Sala Aurora
- De Tavernost Nicolas
- Entrecanales Franco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 156, S 8, H M 34473, I/A 255 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
MiemComAuCnt
- Entrecanales Franco Maria
- Lara Garcia Jose
- MEDIAPRODUCCION SL
PresComAuCnt
Representante
VprsComAuCnt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 156, S 8, H M 34473, I/A 254 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Consejero
- Bellet De Tavernost Nicolas Abel
- Carlotti Maurizio
- Casals Aldama Mauricio
- Cata Sala Aurora
- Creuheras Margenat Jose
- Drago Marco
- Entrecanales Franco Maria
Miem.Com.Ej.
MiemComAuCnt
PresComAuCnt
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30344 , F 127, S 8, H M 34473, I/A 248 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-28
Empresa: DEHESA DEL VADILLO SL
Administrador Solidario
- Entrecanales Franco Maria
- Sanchez De Movellan Garcia-ogara Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18517 , F 177, S 8, H M 321812, I/A 9 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: ANTENA 3 DE TELEVISION SA
Consejero
- Casals Aldama Mauricio
- Cata Sala Aurora
- Entrecanales Franco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15865 , F 225, S 8, H M 34473, I/A 207 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de ENTRECANALES FRANCO MARIA
Mostramos los datos de ENTRECANALES FRANCO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENTRECANALES FRANCO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos