ESPUNY RODRIGUEZ SERGIO
Informe ejecutivo de ESPUNY RODRIGUEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ESPUNY RODRIGUEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPUNY RODRIGUEZ SERGIO
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero
- Espuny Rodriguez Alvaro
- Espuny Rodriguez Jorge
- Espuny Rodriguez Maria Cinta
- Espuny Rodriguez Sergio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 196, S 8, H SE 54569, I/A 14 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero
- Espuny Rodriguez Alvaro
- Espuny Rodriguez Jorge
- Espuny Rodriguez Maria Cinta
- Espuny Rodriguez Sergio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 195, S 8, H SE 54569, I/A 13 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero
- Espuny Rodriguez Alvaro
- Espuny Rodriguez Jorge
- Espuny Rodriguez Maria Cinta
- Espuny Rodriguez Sergio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 195, S 8, H SE 54569, I/A 12 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-41
Liquidador Unico
- Espuny Rodriguez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 83, S 8, H SE 80038, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-41
Consejero Delegado
- Espuny Rodriguez Sergio
Consejero
- Espuny Rodriguez Alicia
- Espuny Rodriguez Ana Maria
- Espuny Rodriguez Sergio
Liquidador Unico
- Espuny Rodriguez Sergio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 83, S 8, H SE 80038, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero
- Espuny Rodriguez Alvaro
- Espuny Rodriguez Jorge
- Espuny Rodriguez Maria Cinta
- Espuny Rodriguez Sergio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 194, S 8, H SE 54569, I/A 11 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero Delegado
- Espuny Rodriguez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 194, S 8, H SE 54569, I/A 10 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero
- Espuny Rodriguez Alvaro
- Espuny Rodriguez Jorge
- Espuny Rodriguez Maria Cinta
- Espuny Rodriguez Sergio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 193, S 8, H SE 54569, I/A 9 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero Delegado
- Espuny Rodriguez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 193, S 8, H SE 54569, I/A 9 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero Delegado
- Espuny Rodriguez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 193, S 8, H SE 54569, I/A 9 (21/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-41
VER MAS ACTOS
Información de ESPUNY RODRIGUEZ SERGIO
Mostramos los datos de ESPUNY RODRIGUEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPUNY RODRIGUEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos