ESPUNY RODRIGUEZ ALICIA
Informe ejecutivo de ESPUNY RODRIGUEZ ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPUNY RODRIGUEZ ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS CUATRO CASAS SL | Consejero | 09/04/2021 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS CUATRO CASAS SL | Secretario | 09/04/2021 | |
HIJOS DE ESPUNY SL | Consejero | 17/10/2013 | 18/11/2016 |
HIJOS DE ESPUNY SL | Apoderado | 18/11/2016 |
VINCULACIONES DE ESPUNY RODRIGUEZ ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPUNY RODRIGUEZ ALICIA
Consejero Delegado
Consejero
- Espuny Rodriguez Alicia
- Espuny Rodriguez Ana Maria
- Espuny Rodriguez Sergio
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
- Espuny Rodriguez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 83, S 8, H SE 80038, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Apoderado
- Espuny Rodriguez Alicia
- Espuny Rodriguez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 164, S 8, H SE 9893, I/A 17 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 164, S 8, H SE 9893, I/A 17 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 169, S 8, H SE 9893, I/A 16 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 159, S 8, H SE 9893, I/A 14 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-41
Empresa: HIJOS DE ESPUNY SA
Consejero Delegado
Consejero
- Espuny Rodriguez Alicia
- Espuny Rodriguez Ana Maria
- Espuny Rodriguez Maria Cinta
- Espuny Rodriguez Sergio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 159, S 8, H SE 9893, I/A 14 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-41
Información de ESPUNY RODRIGUEZ ALICIA
Mostramos los datos de ESPUNY RODRIGUEZ ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPUNY RODRIGUEZ ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos