ESPLUGAS VALLS MARIA MARTA
Informe ejecutivo de ESPLUGAS VALLS MARIA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESPLUGAS VALLS MARIA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODIN 3 SA | Apoderado Solidario | 04/04/2022 |
VINCULACIONES DE ESPLUGAS VALLS MARIA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPLUGAS VALLS MARIA MARTA
Empresa: RODIN 3 SA
Apoderado Solidario
- Esplugas Valls Maria Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39002 , F 117, S 8, H B 59668, I/A 18 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-08
Empresa: RODIN 3 SA
Consejero
- Casacuberta Esplugas Eva
- Esplugas Valls Maria Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 117, S 8, H B 59668, I/A 17 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: RODIN 3 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
- Casacuberta Esplugas Eva
- Esplugas Valls Maria Marta
- Hassouna Adadi Kaoutar
- Serra Delgado Gemma
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 116, S 8, H B 59668, I/A 16 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Empresa: RODIN 3 SA
Consejero Delegado
- Esplugas Valls Maria Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 116, S 8, H B 59668, I/A 16 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Empresa: RODIN 3 SA
Consejero Delegado
- Esplugas Valls Maria Marta
Consejero
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
- Casacuberta Esplugas Eva
- Esplugas Valls Maria Marta
- Serra Delgado Gemma
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 111, S 8, H B 59668, I/A 14 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-08
Empresa: RODIN 3 SA
Administrador Unico
- Esplugas Valls Maria Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 111, S 8, H B 59668, I/A 14 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-08
Empresa: RODIN 3 SA
Administrador Unico
- Esplugas Valls Maria Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 111, S 8, H B 59668, I/A 13 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-08
Información de ESPLUGAS VALLS MARIA MARTA
Mostramos los datos de ESPLUGAS VALLS MARIA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPLUGAS VALLS MARIA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos