CASACUBERTA DE LA ROSA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CASACUBERTA DE LA ROSA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASACUBERTA DE LA ROSA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODIN 3 SA | Consejero | 05/05/2021 | |
RODIN 3 SA | Presidente | 05/05/2021 | |
PAFACA SA | Apoderado Solidario | 23/08/2019 | |
RODIN 3 SA | Apoderado Solidario | 05/10/2018 | |
RODIN 3 SA | Consejero | 23/02/2015 |
VINCULACIONES DE CASACUBERTA DE LA ROSA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASACUBERTA DE LA ROSA JOSE LUIS
Empresa: ASTER EUROPA SL
Administrador
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34021 , F 155, S 8, H B 239011, I/A 5 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Empresa: RODIN 3 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
- Casacuberta Esplugas Eva
- Esplugas Valls Maria Marta
- Hassouna Adadi Kaoutar
- Serra Delgado Gemma
Presidente
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 116, S 8, H B 59668, I/A 16 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Empresa: PAFACA SA
Apoderado Solidario
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42043 , F 173, S 8, H B 75408, I/A 32 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-08
Empresa: RODIN 3 SA
Apoderado Solidario
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 116, S 8, H B 59668, I/A 15 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-08
Empresa: RODIN 3 SA
Consejero Delegado
Consejero
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
- Casacuberta Esplugas Eva
- Esplugas Valls Maria Marta
- Serra Delgado Gemma
Presidente
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 111, S 8, H B 59668, I/A 14 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-08
Empresa: RODIN 3 SA
Administrador Unico
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 111, S 8, H B 59668, I/A 13 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-08
Empresa: RODIN 3 SA
Administrador Unico
- Casacuberta De La Rosa Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39092 , F 111, S 8, H B 59668, I/A 12 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-08
Información de CASACUBERTA DE LA ROSA JOSE LUIS
Mostramos los datos de CASACUBERTA DE LA ROSA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASACUBERTA DE LA ROSA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos