ESPINOSA SERRA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ESPINOSA SERRA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPINOSA SERRA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE PLANIFICACION ECONOMICO-TRIBUTARIA SL | Liquidador | 07/12/2021 | 07/12/2021 |
CENTRO DE PLANIFICACION ECONOMICO-TRIBUTARIA SL | Administrador Unico | 07/12/2021 | |
TRANSTOR SL | Administrador Concursal | 21/07/2010 | 09/07/2013 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA SERRA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA SERRA MARIA DOLORES
Liquidador
- Espinosa Serra Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 72, S 8, H PM 619, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Administrador Unico
- Espinosa Serra Maria Dolores
Liquidador
- Espinosa Serra Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1389 , F 72, S 8, H PM 619, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Empresa: TRANSTOR SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:23/03/2010
Número Procedimiento Concursal:16/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1879
Libro:
0
Folio:
70
Hoja:
8-11637
Inscripción:
9
Fecha Inscripción09/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 70, S 8, H PM 11637, I/A 9 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-07
Empresa: TRANSTOR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSTOR SL
Nif:B07105208
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Espinosa Serra Maria Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:23/03/2010
Número Procedimiento Concursal:16/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1879
Libro:
0
Folio:
70
Hoja:
8-11637
Inscripción:
7
Fecha Inscripción21/07/2010
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 70, S 8, H PM 11637, I/A 7 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-07
Información de ESPINOSA SERRA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ESPINOSA SERRA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA SERRA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos