ESPINOSA AIBAR JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ESPINOSA AIBAR JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESPINOSA AIBAR JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVERCIENCIA SL | Administrador Mancomunado | 03/02/2011 | |
BASIKA GESTION DE INVERSIONES SL | Consejero | 03/11/2010 | |
LA SABIKA GESTION PATRIMONIAL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/04/2010 | |
LA SABIKA GESTION PATRIMONIAL SL | Consejero | 06/04/2010 | |
BEM ASESORES INMOBILIARIOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/04/2010 | |
BEM ASESORES INMOBILIARIOS SL | Consejero | 06/04/2010 | |
SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL | Apoderado Mancomunado | 05/03/2010 | |
SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/03/2010 | |
SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL | Consejero | 05/03/2010 | |
SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL | Presidente | 05/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPINOSA AIBAR JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA AIBAR JOSE LUIS
Empresa: LA SABIKA PROMOCIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bodega Mira Julian
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Fernandez Madero Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 16, S 8, H GR 3335, I/A B (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-18
Empresa: DIVERCIENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Fernandez Madero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 36, S 8, H GR 39040, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-18
Empresa: BASIKA GESTION DE INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Aguilera Aviles Antonia Ester
- Bodega Mira Julian
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Fernandez Madero Jose Luis
- Viroulaud Vanesa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 135, S 8, H GR 38878, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-18
Empresa: BEM ASESORES INMOBILIARIOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bodega Mira Julian
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Fernandez Madero Jose Luis
Consejero
- Bodega Mira Julian
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Fernandez Madero Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 167, S 8, H GR 38124, I/A 1 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-18
Empresa: LA SABIKA GESTION PATRIMONIAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bodega Mira Julian
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Fernandez Madero Jose Luis
Consejero
- Bodega Mira Julian
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Fernandez Madero Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1387 , F 161, S 8, H GR 38122, I/A 1 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-18
Empresa: SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL
Presidente
- Espinosa Aibar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 9, S 8, H GR 23299, I/A 6 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-18
Empresa: SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Arana Perez Ruben
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Fernandez Madero Jose Luis
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 8, S 8, H GR 23299, I/A 3 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-18
Empresa: SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Arana Anta Angel Julio
- Arana Perez Ruben
- Bodega Mira Julian
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Justicia Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 8, S 8, H GR 23299, I/A 3 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-18
Empresa: LA SABIKA PROMOCIONES SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 53, S 8, H GR 3335, I/A 10 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-18
Información de ESPINOSA AIBAR JOSE LUIS
Mostramos los datos de ESPINOSA AIBAR JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA AIBAR JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos