ARANA ANTA ANGEL JULIO
Informe ejecutivo de ARANA ANTA ANGEL JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ARANA ANTA ANGEL JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLIBRI GESTION SL | Apoderado | 13/11/2009 | 09/02/2012 |
BALCON DE LA RIJANA SL | Administrador Mancomunado | 10/03/2010 | |
SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL | Apoderado Mancomunado | 05/03/2010 | 05/03/2010 |
SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL | Consejero | 05/03/2010 | 05/03/2010 |
LA SABIKA PROMOCIONES SA | Apoderado | 04/03/2010 | |
LA SABIKA PROMOCIONES SA | Apoderado Mancomunado | 04/03/2010 | 04/03/2010 |
LA SABIKA PROMOCIONES SA | Consejero | 04/03/2010 | 04/03/2010 |
FORUM DE NEGOCIOS DE MOTRIL SL | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 | |
INMOBILIARIA LIDER XXV SL | Consejero | 23/11/2009 | |
COLIBRI GESTION SL | Socio Unico | 07/04/2009 | 13/11/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARANA ANTA ANGEL JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANA ANTA ANGEL JULIO
Empresa: COLIBRI GESTION SL
Apoderado
- Arana Anta Angel Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 197, S 8, H GR 36640, I/A 6 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-18
Empresa: BALCON DE LA RIJANA SL
Administrador Mancomunado
- Arana Anta Angel Julio
- Borrajo Rojas Pedro Antonio
- Fernandez Madero Jose Luis
- Legeren Felix Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 137, S 8, H GR 29117, I/A 2 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-18
Empresa: SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Arana Anta Angel Julio
- Arana Perez Ruben
- Justicia Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 9, S 8, H GR 23299, I/A 6 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-18
Empresa: SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arana Anta Angel Julio
- Arana Perez Ruben
- Justicia Guzman Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 9, S 8, H GR 23299, I/A 6 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-18
Empresa: SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 8, S 8, H GR 23299, I/A 3 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-18
Empresa: SBK VIVIENDAS Y PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Arana Anta Angel Julio
- Arana Perez Ruben
- Bodega Mira Julian
- Espinosa Aibar Jose Luis
- Justicia Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 8, S 8, H GR 23299, I/A 3 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-18
Empresa: LA SABIKA PROMOCIONES SA
Apoderado Mancomunado
- Arana Anta Angel Julio
- Arana Perez Ruben
- Justicia Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 55, S 8, H GR 3335, I/A 13 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-18
Empresa: LA SABIKA PROMOCIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Arana Anta Angel Julio
- Arana Perez Ruben
- Justicia Guzman Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 55, S 8, H GR 3335, I/A 13 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-18
Empresa: LA SABIKA PROMOCIONES SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 53, S 8, H GR 3335, I/A 10 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-18
Empresa: LA SABIKA PROMOCIONES SA
Apoderado
- Arana Anta Angel Julio
- Justicia Guzman Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 53, S 8, H GR 3335, I/A 10 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-18
VER MAS ACTOS
Información de ARANA ANTA ANGEL JULIO
Mostramos los datos de ARANA ANTA ANGEL JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANA ANTA ANGEL JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos