ESPINA LINARES JOSE JUAN
Informe ejecutivo de ESPINA LINARES JOSE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ESPINA LINARES JOSE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATUR SPORT FITNESS SL | Administrador Concursal | 08/03/2022 | |
GIMSA GRUPO INDUSTRIAL MARITIMO SL | Apoderado | 18/03/2021 | |
BNFIX META CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 09/10/2020 | |
INVERSIONES GUADALJAIRE SL | Administrador Unico | 20/02/2019 | |
ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE LA IMAGEN SL | Administrador Unico | 04/12/2018 | |
ASEYSER ASESORES-CONSULTORES SL | Administrador Unico | 29/10/2018 | |
ESTRUCTURAS Y MONTAJES DEL SUR SL | Auditor | 29/05/2018 | |
CORSAL XXII SL | Liquidador | 29/12/2017 | |
BNFIX UNICONTROL AUDITORES SLP | Administrador Solidario | 09/11/2017 | |
MULTISERVICIOS LOS CALIFAS SL | Auditor | 11/04/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPINA LINARES JOSE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINA LINARES JOSE JUAN
Empresa: INVERSIONES GUADALCAZAR SL
Administrador Unico
- Espina Linares Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3614, L 2525, F 209, S 8, H MA 71905, I/A 7 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-29
Empresa: METACONTROL CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Espina Linares Jose Juan
- Lopez Carrillo Piedrasanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3050, L 1963, F 220, S 8, H MA 19392, I/A 9 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-29
Empresa: ORGANIZACION Y GUARDA DE ARCHIVOS SL
Administrador Solidario
- Espina Linares Jose Juan
- Lopez Carrillo Piedrasanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119, L 1032, F 73, S 8, H MA 31694, I/A 16 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-29
Empresa: ESPACELAND SA
Administrador Solidario
- Espina Linares Jose Juan
- Lopez Carrillo Piedrasanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6172, L 5079, F 219, S 8, H MA 11763, I/A 11 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-29
Empresa: NATUR SPORT FITNESS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NATUR SPORT FITNESS SL
Nif:B93035590
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Espina Linares Jose Juan
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MALAGA
Juez / Ponente:MARIA JOSE GALIANO NIEVES
Fecha de Resolución:02/12/2021
Número Procedimiento Concursal:1203/2021
Datos Registrales:
Tomo:
4708
Libro:
3616
Folio:
84
Hoja:
8-MA103534
Inscripción:
2
Fecha Inscripción08/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4708, L 3616, F 84, S 8, H MA103534, I/A 2 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-29
Empresa: UNIVERSITI MAC SL
Administrador Mancomunado
- Espina Linares Jose Juan
- Lopez Carrillo Piedrasanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937, L 4844, F 70, S 8, H MA 12942, I/A 10 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-29
Empresa: NETLAND DESIGN SL
Administrador Mancomunado
- Espina Linares Jose Juan
- Lopez Carrillo Piedrasanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4166, L 3076, F 194, S 8, H MA 87545, I/A 6 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-29
Empresa: UNIVERSITI MAC SL
Administrador Mancomunado
- Espina Linares Jose Juan
- Lopez Carrillo Piedrasanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5937, L 4844, F 70, S 8, H MA 12942, I/A 8 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-29
Empresa: GIMSA GRUPO INDUSTRIAL MARITIMO SL
Apoderado
- Espina Linares Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238, L 4145, F 29, S 8, H MA121766, I/A 2 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-29
Empresa: NETLAND DESIGN SL
Administrador Mancomunado
- Espina Linares Jose Juan
- Lopez Carrillo Piedrasanta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4166, L 3076, F 193, S 8, H MA 87545, I/A 5 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-29
VER MAS ACTOS
Información de ESPINA LINARES JOSE JUAN
Mostramos los datos de ESPINA LINARES JOSE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINA LINARES JOSE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos