ESPIGARES RUIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ESPIGARES RUIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESPIGARES RUIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL OASIS DE LAS AGUAS SRL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 18/11/2019 | |
EL OASIS DE LAS AGUAS SRL | Presidente | 18/11/2019 | |
EL OASIS DE LAS AGUAS SRL | Consejero | 18/11/2019 | |
VILLAS TERMALES LA MALAHA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/11/2016 | |
VILLAS TERMALES LA MALAHA SL | Consejero | 15/11/2016 | |
VILLAS TERMALES LA MALAHA SL | Presidente | 15/11/2016 |
VINCULACIONES DE ESPIGARES RUIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPIGARES RUIZ ANTONIO
Empresa: ELMHA SETTAT SL
Liquidador Solidario
- Espigares Ruiz Antonio
- Rodriguez Ariza Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 224, S 8, H GR 33508, I/A 3 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-18
Empresa: ELMHA SETTAT SL
Administrador Solidario
- Espigares Ruiz Antonio
- Rodriguez Ariza Lazaro
Liquidador Solidario
- Espigares Ruiz Antonio
- Rodriguez Ariza Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 224, S 8, H GR 33508, I/A 3 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-18
Empresa: EL OASIS DE LAS AGUAS SRL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Espigares Ruiz Antonio
- Santiago Buendia Maria
Consejero
- Arenas-guerrero Ruiz Ramon
- Espigares Ruiz Antonio
- Santiago Buendia Maria
Presidente
- Espigares Ruiz Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 104, S 8, H GR 24427, I/A 6 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-18
Empresa: EL OASIS DE LAS AGUAS SRL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espigares Ruiz Antonio
- Santiago Buendia Maria
Consejero
Presidente
- Espigares Ruiz Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 104, S 8, H GR 24427, I/A 6 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-18
Empresa: EL OASIS DE LAS AGUAS SRL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espigares Ruiz Antonio
- Santiago Buendia Maria
Consejero
Presidente
- Espigares Ruiz Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 102, S 8, H GR 24427, I/A 5 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-18
Empresa: EL OASIS DE LAS AGUAS SRL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Arenas-guerrero Ruiz Ramon
- Espigares Ruiz Antonio
- Romero Sanchez Miguel
- Soria Contreras Alberto
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 102, S 8, H GR 24427, I/A 5 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-18
Empresa: VILLAS TERMALES LA MALAHA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espigares Ruiz Antonio
- Santiago Buendia Maria
Consejero
Presidente
- Espigares Ruiz Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 200, S 8, H GR 30053, I/A 4 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-18
Empresa: VILLAS TERMALES LA MALAHA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 200, S 8, H GR 30053, I/A 4 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-18
Empresa: SALINAS Y ESPIGARES ASESORES SL
Administrador Solidario
- Espigares Ruiz Antonio
- Roldan Moreno Maria Victoria
- Rooney Carrie
- Salinas Garcia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 170, S 8, H GR 13016, I/A 4 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-18
Empresa: HIJOS DE RUIZ LINARES SL
Consejero
- Espigares Ruiz Antonio
Presidente
- Espigares Ruiz Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 163, S 8, H GR 14087, I/A 4 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-18
Información de ESPIGARES RUIZ ANTONIO
Mostramos los datos de ESPIGARES RUIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPIGARES RUIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos