ESCUDERO MARTIN MARIA JESUS
Informe ejecutivo de ESCUDERO MARTIN MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCUDERO MARTIN MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 03/12/2018 | |
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 30/11/2018 | |
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 22/05/2017 | |
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 02/08/2013 | |
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Mancomunado | 02/08/2013 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO MARTIN MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO MARTIN MARIA JESUS
Empresa: ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
- Barneto Cienfuegos Carolina
- Bayo Martinez Rafael
- Candelario Romero Jose Maria
- Escudero Martin Maria Jesus
- Galache Jamin Nicoletta
- Gamez Garcia Cristina
- Gonzalez Lopez Ruben
- Gonzalez Rufino Francisco Javier
- Illanes Sainz De Rozas Javier
- Martinez Garre Sara
- Ortega Belmonte Yoanna
- Panebianco Cassino Ezequiel Lionel
- Rodriguez Garcia Manuel
- Romero Carrillo De Mendoza Ana
- Romero Duran Abel
- Vital Gallardo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6435 , F 205, S 8, H SE 59543, I/A 90 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
Empresa: ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
- Barneto Cienfuegos Carolina
- Bayo Martinez Rafael
- Candelario Romero Jose Maria
- Escudero Martin Maria Jesus
- Galache Jamin Nicoletta
- Gamez Garcia Cristina
- Gonzalez Lopez Ruben
- Gonzalez Rufino Francisco Javier
- Illanes Sainz De Rozas Javier
- Martinez Garre Sara
- Ortega Belmonte Yoanna
- Panebianco Cassino Ezequiel Lionel
- Rodriguez Garcia Manuel
- Romero Carrillo De Mendoza Ana
- Romero Duran Abel
- Vital Gallardo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6435 , F 204, S 8, H SE 59543, I/A 89 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
Empresa: ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 127, S 8, H SE 59543, I/A 76 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-41
Empresa: ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Mancomunado
- Escudero Martin Maria Jesus
Apoderado Solidario
- Escudero Martin Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 120, S 8, H SE 59543, I/A 53 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-41
Información de ESCUDERO MARTIN MARIA JESUS
Mostramos los datos de ESCUDERO MARTIN MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO MARTIN MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos