BAYO MARTINEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de BAYO MARTINEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAYO MARTINEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 03/12/2018 | |
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 30/11/2018 | |
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 22/05/2017 | |
ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2016 | |
YAGU Y LUNA SL | Administrador Unico | 14/02/2012 |
VINCULACIONES DE BAYO MARTINEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYO MARTINEZ RAFAEL
Empresa: ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
- Barneto Cienfuegos Carolina
- Bayo Martinez Rafael
- Candelario Romero Jose Maria
- Escudero Martin Maria Jesus
- Galache Jamin Nicoletta
- Gamez Garcia Cristina
- Gonzalez Lopez Ruben
- Gonzalez Rufino Francisco Javier
- Illanes Sainz De Rozas Javier
- Martinez Garre Sara
- Ortega Belmonte Yoanna
- Panebianco Cassino Ezequiel Lionel
- Rodriguez Garcia Manuel
- Romero Carrillo De Mendoza Ana
- Romero Duran Abel
- Vital Gallardo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6435 , F 205, S 8, H SE 59543, I/A 90 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
Empresa: ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
- Barneto Cienfuegos Carolina
- Bayo Martinez Rafael
- Candelario Romero Jose Maria
- Escudero Martin Maria Jesus
- Galache Jamin Nicoletta
- Gamez Garcia Cristina
- Gonzalez Lopez Ruben
- Gonzalez Rufino Francisco Javier
- Illanes Sainz De Rozas Javier
- Martinez Garre Sara
- Ortega Belmonte Yoanna
- Panebianco Cassino Ezequiel Lionel
- Rodriguez Garcia Manuel
- Romero Carrillo De Mendoza Ana
- Romero Duran Abel
- Vital Gallardo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6435 , F 204, S 8, H SE 59543, I/A 89 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-41
Empresa: ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 127, S 8, H SE 59543, I/A 76 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-41
Empresa: ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bayo Martinez Rafael
- Illanes Sainz De Rozas Javier
- Martinez Garre Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5532 , F 125, S 8, H SE 59543, I/A 68 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-41
Empresa: YAGU Y LUNA SL
Administrador Unico
- Bayo Martinez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 185, S 8, H H 19689,H , I/ 1 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-21
Información de BAYO MARTINEZ RAFAEL
Mostramos los datos de BAYO MARTINEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYO MARTINEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos