ESCUDERO GONZALEZ MANUEL
Informe ejecutivo de ESCUDERO GONZALEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCUDERO GONZALEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTECO EXTREMADURA SL | Apoderado | 08/08/2022 | |
ENTECO PHARMA SL | Apoderado | 05/08/2022 | |
ENTECO MANVIEL SL | Apoderado | 05/08/2022 | |
ENTECO GESTION SL | Apoderado | 02/08/2022 | |
ENTECO PHARMA SL | Presidente | 07/05/2012 | |
ENTECO PHARMA SL | Consejero Delegado | 07/05/2012 | |
ENTECO PHARMA SL | Consejero | 07/05/2012 | |
ENTECO MANVIEL SL | Consejero Delegado Solidario | 04/05/2012 | |
ENTECO MANVIEL SL | Presidente | 04/05/2012 | |
ENTECO MANVIEL SL | Consejero | 04/05/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESCUDERO GONZALEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO GONZALEZ MANUEL
Empresa: ENTECO EXTREMADURA SL
Apoderado
- Escudero Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800, L 627, F 224, S 8, H CC 10944, I/A 9 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-10
Empresa: ENTECO PHARMA SL
Apoderado
- Escudero Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 219, S 8, H M 40110, I/A 45 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: ENTECO MANVIEL SL
Apoderado
- Escudero Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24789 , F 208, S 8, H M 70531, I/A 49 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: ENTECO GESTION SL
Apoderado
- Escudero Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 50, S 8, H M 267620, I/A 23 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: ENTECO GESTION SL
Consejero Delegado
- Escudero Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 48, S 8, H M 267620, I/A 16 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: ENTECO PHARMA SA
Consejero Delegado
- Escudero Gonzalez Manuel
Consejero
Presidente
- Escudero Gonzalez Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 210, S 8, H M 40110, I/A 37 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: ENTECO MANVIEL SA
Consejero Delegado Solidario
- Escudero Del Valle Manuel Maria
- Escudero Gonzalez Manuel
Consejero
Presidente
- Escudero Gonzalez Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24789 , F 199, S 8, H M 70531, I/A 40 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-28
Empresa: CONSTRUCCIONES CHOLO-CEDEIRA SL
Apoderado
- Escudero Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1789, F 187, S 8, H PO 16827, I/A 4 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-36
Empresa: ENTECO GESTION SL
Consejero Delegado
- Escudero Gonzalez Manuel
Consejero
Presidente
- Escudero Gonzalez Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15848 , F 9, S 8, H M 267620, I/A 13 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Empresa: ENTECO GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Del Valle Perez Maria
- Escudero Gonzalez Manuel
Consejero
Presidente
- Escudero Gonzalez Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15848 , F 9, S 8, H M 267620, I/A 13 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de ESCUDERO GONZALEZ MANUEL
Mostramos los datos de ESCUDERO GONZALEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO GONZALEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos