ESCUDERO DEL VALLE PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de ESCUDERO DEL VALLE PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESCUDERO DEL VALLE PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTECO PHARMA SL | Apoderado | 10/07/2019 | |
ENTECO GESTION SL | Apoderado | 10/07/2019 | |
ENTECO GESTION SL | Consejero | 03/03/2009 | 10/07/2019 |
ENTECO GESTION SL | Vicesecret. | 16/07/2015 | 10/07/2019 |
ENTECO MANVIEL SL | Consejero | 04/05/2012 | 10/07/2019 |
ENTECO PHARMA SL | Consejero | 07/05/2012 | 10/07/2019 |
VINCULACIONES DE ESCUDERO DEL VALLE PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDERO DEL VALLE PEDRO ANTONIO
Empresa: ENTECO MANVIEL SL
Consejero
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24789 , F 208, S 8, H M 70531, I/A 47 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: ENTECO GESTION SL
Apoderado
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 49, S 8, H M 267620, I/A 21 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: ENTECO GESTION SL
Consejero
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
Vicesecret.
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 49, S 8, H M 267620, I/A 21 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: ENTECO PHARMA SL
Apoderado
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 219, S 8, H M 40110, I/A 43 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: ENTECO PHARMA SL
Consejero
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 219, S 8, H M 40110, I/A 43 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: ENTECO GESTION SL
Vicepresidente
Vicesecret.
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 48, S 8, H M 267620, I/A 16 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: ENTECO PHARMA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Del Valle Perez Maria
- Escudero Del Valle Esther
- Escudero Del Valle Manuel Maria
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
- Escudero Gonzalez Manuel
- Rodriguez Tejero Gloria
- Romero Garcia Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 210, S 8, H M 40110, I/A 37 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Empresa: ENTECO MANVIEL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Del Valle Perez Maria
- Escudero Del Valle Esther
- Escudero Del Valle Manuel Maria
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
- Escudero Gonzalez Manuel
- Rodriguez Tejero Gloria
- Romero Garcia Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24789 , F 199, S 8, H M 70531, I/A 40 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-28
Empresa: ENTECO GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Valle Perez Maria
- Escudero Del Valle Manuel Maria
- Escudero Del Valle Maria Esther
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
- Escudero Gonzalez Manuel
- Romero Garcia Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15848 , F 9, S 8, H M 267620, I/A 13 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Empresa: ENTECO GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Del Valle Perez Maria
- Escudero Del Valle Manuel Maria
- Escudero Del Valle Maria Esther
- Escudero Del Valle Pedro Antonio
- Escudero Gonzalez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15848 , F 9, S 8, H M 267620, I/A 13 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de ESCUDERO DEL VALLE PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de ESCUDERO DEL VALLE PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDERO DEL VALLE PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos