ESCUDER GONZALEZ ELIEZER
Informe ejecutivo de ESCUDER GONZALEZ ELIEZER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCUDER GONZALEZ ELIEZER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL | Secretario | 24/08/2020 | |
SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2020 | |
SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL | Consejero | 24/08/2020 | |
HATTORI HANZO INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 19/05/2020 | |
SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 07/09/2011 |
VINCULACIONES DE ESCUDER GONZALEZ ELIEZER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDER GONZALEZ ELIEZER
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Rivero Rodriguez Angel Jose
- Rodriguez Gonzalez Javier
Consejero
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Rivero Rodriguez Angel Jose
- Rodriguez Gonzalez Javier
Presidente
Secretario
- Escuder Gonzalez Eliezer
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 122, S 8, H GC 14590, I/A 16 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-35
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Rivero Rodriguez Angel Jose
- Rodriguez Gonzalez Javier
Consejero
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Rivero Rodriguez Angel Jose
- Rodriguez Gonzalez Javier
Presidente
Secretario
- Escuder Gonzalez Eliezer
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 122, S 8, H GC 14590, I/A 16 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-35
Empresa: HATTORI HANZO INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Escuder Gonzalez Eliezer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2240 , F 78, S 8, H GC 56878, I/A 1 (19/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-35
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Rivero Rodriguez Angel Jose
- Rodriguez Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 122, S 8, H GC 14590, I/A 15 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-35
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL
Consejero
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Rivero Rodriguez Angel Jose
- Rodriguez Gonzalez Javier
Presidente
Secretario
- Escuder Gonzalez Eliezer
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 122, S 8, H GC 14590, I/A 14 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-35
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Rivero Rodriguez Angel Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 84, S 8, H GC 14590, I/A 9 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-35
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS LOS SALMONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Armas Torres Antonio
- Diaz Rodriguez Jose
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Fernandez Alvarez Basilio
- Rivero Rodriguez Angel Jose
- Rodriguez Gonzalez Javier
Consejero
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Rivero Rodriguez Angel Jose
- Rodriguez Gonzalez Javier
Presidente
Secretario
- Escuder Gonzalez Eliezer
- Fernandez Alvarez Basilio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 84, S 8, H GC 14590, I/A 9 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-35
Información de ESCUDER GONZALEZ ELIEZER
Mostramos los datos de ESCUDER GONZALEZ ELIEZER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDER GONZALEZ ELIEZER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos