AHUJA KHIANTANI NAMRATA
Informe ejecutivo de AHUJA KHIANTANI NAMRATA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AHUJA KHIANTANI NAMRATA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAMARAN TOURISTIC SL | Apoderado Mancomunado | 26/07/2023 | |
AQUASOL PUERTO RICO INVESTMENT SL | Apoderado Mancomunado | 21/04/2023 | |
MEETING POINT ISLA BONITA SL | Apoderado Mancomunado | 21/04/2023 | |
MONTESOL HOTELMANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado | 21/04/2023 | |
MONTEVERDE HOTELMANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado | 21/04/2023 | |
VISTAMAR HOTELMANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado | 21/04/2023 | |
MEETING POINT HOTELMANAGEMENT CUBA SL | Apoderado Mancomunado | 15/12/2022 | |
GOLDEN BEACH FUERTEVENTURA INVESTMENT SL | Apoderado Mancomunado | 15/12/2022 | |
MEETING POINT HOTELMANAGEMENT (CANARIES) SL | Apoderado Mancomunado | 15/12/2022 | |
FTI TOURISTIK CANARIES SL | Apoderado Mancomunado | 15/12/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AHUJA KHIANTANI NAMRATA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AHUJA KHIANTANI NAMRATA
Consejero Delegado
Consejero
- Ahuja Khiantani Namrata
- Lorente Lopez Venancio
- Rivero Rodriguez Angel Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 117, S 8, H GC 46778, I/A 30 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-35
Empresa: MEETING POINT INVESTMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ahuja Khiantani Namrata
- Rivero Rodriguez Angel Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 53, S 8, H GC 49761, I/A 24 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-35
Empresa: TAMARAN TOURISTIC SL
Apoderado Mancomunado
- Ahuja Khiantani Namrata
- Delgado Gutierrez Jesus Manuel
- Manwani Melian Prakash-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 102, S 8, H GC 54803, I/A 5 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-35
Empresa: VISTAMAR HOTELMANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Ahuja Khiantani Namrata
- Delgado Gutierrez Jesus Manuel
- Nanwani Melian Prakash Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 224, S 8, H GC 53916, I/A 5 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-35
Empresa: MONTEVERDE HOTELMANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Ahuja Khiantani Namrata
- Delgado Gutierrez Jesus Manuel
- Nanwani Melian Prakash Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 33, S 8, H GC 53924, I/A 5 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-35
Empresa: MONTESOL HOTELMANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Ahuja Khiantani Namrata
- Delgado Gutierrez Jesus Manuel
- Nanwani Melian Prakash Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 51, S 8, H GC 53929, I/A 5 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-35
Empresa: MEETING POINT ISLA BONITA SL
Apoderado Mancomunado
- Ahuja Khiantani Namrata
- Delgado Gutierrez Jesus Manuel
- Nanwani Melian Prakash Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 87, S 8, H GC 51963, I/A 6 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-35
Empresa: AQUASOL PUERTO RICO INVESTMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Ahuja Khiantani Namrata
- Delgado Gutierrez Jesus Manuel
- Nanwani Melian Prakash Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 167, S 8, H GC 54706, I/A 7 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-35
Empresa: MEETING POINT JANDIA INVESTMENT SL
Apoderado Mancomunado
- Ahuja Khiantani Namrata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 9, S 8, H GC 51412, I/A 18 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-35
Apoderado Mancomunado
- Ahuja Khiantani Namrata
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 116, S 8, H GC 46778, I/A 26 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-35
VER MAS ACTOS
Información de AHUJA KHIANTANI NAMRATA
Mostramos los datos de AHUJA KHIANTANI NAMRATA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AHUJA KHIANTANI NAMRATA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos