ESCRIBANO SANCHEZ MARIA-ISABEL
Informe ejecutivo de ESCRIBANO SANCHEZ MARIA-ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESCRIBANO SANCHEZ MARIA-ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMAGE & BUSINESS SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 18/04/2013 | 05/05/2021 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado | 18/09/2009 | 20/05/2013 |
MARMER RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE ESCRIBANO SANCHEZ MARIA-ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO SANCHEZ MARIA-ISABEL
Empresa: IMAGE & BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Escribano Sanchez Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30993 , F 34, S 8, H M 557874, I/A 4 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-28
Empresa: IMAGE & BUSINESS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Escribano Sanchez Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30993 , F 31, S 8, H M 557874, I/A 1 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado
- Alamo Abreu Maria Cleofe
- Alavarez Gonzalez Cesar
- Andres Mier Eva
- Cabezas Rangel Natividad
- Campoamor Millan Jose Ramon
- Casanova Marti David
- Castaño Ramos Maria Del Carmen
- Ciercoles Morlanes Xavier
- Clavijo Gomez Elena
- Criado Almahano Bernardo
- Diez Rojo Javier
- Escribano Sanchez Maria-isabel
- Forrat Estevez Noelia
- Garcia Arroyo Alberto
- Grau Peña Paula
- Gutierrez Hernandez Maria Cruz
- Gutierrez Paniagua Vanesa
- Herrera Valcarcel Jose Miguel
- Lopez Rueda Enrique
- Luna Palacios Adrian
- Martinez Cervell Sabina
- Martinez Undagoitia Jose Antonio
- Muñoz Martinez Maria Teresa
- Reyes Perez Jorge Aday
- Rodriguez Hernandez Raquel
- Samperio Diego Rocio
- Sujar Pulgarin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 116, S 8, H M 28968, I/A 6039 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Empresa: MARMER RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Bahon Lopez Maria-mercedes
- Escribano Sanchez Maria-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243 , F 21, S 8, H SG 5398, I/A 2 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-40
Información de ESCRIBANO SANCHEZ MARIA-ISABEL
Mostramos los datos de ESCRIBANO SANCHEZ MARIA-ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO SANCHEZ MARIA-ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos