CASANOVA MARTI DAVID
Informe ejecutivo de CASANOVA MARTI DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASANOVA MARTI DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado | 14/09/2022 | 27/12/2023 |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2013 | 16/03/2022 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado | 18/09/2009 | 20/05/2013 |
VINCULACIONES DE CASANOVA MARTI DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASANOVA MARTI DAVID
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Campomanes Montes Alfonso
- Carbonell Rebolleda Carlos Jose
- Coello De Portugal Vazquez Jose Luis
- De Salas Castelltort Javier
- Embid Hernandez Raisa Isabel
- Escudero Pinedo Santiago
- Fumiss Blanco Karl
- Gonzalez Fernandez Manuel
- Lapresta Gascon Jacobo
- Lopez Cotan Irene
- Peña Roman Alfonso Carlos
- Piera Marti Francesc D'asis
- Sanchez Ibarbia Juan
- Torres Albuixech Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 169, S 8, H V 178506, I/A 378 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-46
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Alborch Climent Borja
- Alcoy Vilaplana Pablo Vicente
- Alza Morillo Juan Luis
- Arzoz Asensio Eneko Aritxa
- Casanova Marti David
- Cuesta Vallejo Justo Antonio
- Del Barrio Zabaco Marc
- Fernandez Perez Mario
- Frade Crujeiras Javier Imar
- Galvez Gonzalez Carrascosa Ricardo
- Gandarias Ispizua Mikel
- Gomez Ramirez Jorge
- Gorostiaga Revert Pablo Javier
- Gracia Cañestro Ignacio
- Izard Salvatella Xavier
- Llamosi Correcher David
- Lopez Fernandez Maria Antonia
- Malpica Seljas Yari Katherine
- Martin Arruabarrena Aitor
- Martinez Gonzalez Juan
- Nesweda Tobia Ignacio
- NEWIAM FINANCIAL ADVISORS SL
- Pedrouso Fernandez Alberto
- Quiroz Olazabal Roger
- Ruiz De Salas Mesanza Lorenzo
- Salvador Sanchez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 144, S 8, H V 178506, I/A 294 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-46
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gonzalez Carmen Maria
- Alonso Sanchez Andrea
- Barroeta Fano Maria Aranzazu
- Blanco Sanchez Margarita
- Cabello Martinez Maria Esperanza
- Casanova Marti David
- Castrillo Pelaz Francisco Jose
- Dominguez De La Concha Francisco Jose
- Galceran Mata Ramon
- Galindo Duran Laura
- Garcia Matanza Jose Alberto
- Garcia Sanchez Ana Belen
- Garcia Torres Gregorio
- Gomez Fernandez Esther
- Gonzalez Calvo Maria Salvadora
- Gonzalez Delgado Maria Elisa
- Gonzalez Falcon Yazmina
- Gordillo Merlo Sonia
- Hidalgo Esteban Antonio
- Jimenez De La Rosa Jesus Manuel
- Juan Carlos Romero Peña
- Leis Mol Maria Magdalena
- Llamas Iglesias Rafael Jorge
- Lopez Galvez Javier
- Lopez Lopez Maria Jose
- Manuel Fernando Gil Escohotado
- Maria Dolores Regidor Perez
- Martinez Alonso Maria Jose
- Medina Roman Maria
- Miro Contijoch Eduard
- Mulero Artal Laura
- Perez Costa Carlos
- Perez Garcia Fatima Maria Del Pilar
- Perez Marin Eduardo
- Perez Marquez Rafael
- Perez Ralero Francisco Manuel
- Perezagua Borrachero Dolores
- Pino Fuentes Pila Emilio
- Puelles Gomez Manuel Joaquin
- Ramos Dominguez Esperanza
- Riesco Menendez Maria Pilar
- Rodriguez Fraile Juan
- Rosado Ortega Juan
- San Juan Cambra Maria De Las Mercedes
- Segovia Fernandez Victor
- Ventureira Roman Lorena
- Yebra Martinez Jose Luis
Apoderado Mancomunado
- Albarracin Perez Francisco
- Castrillo Pelaz Francisco Jose
- Craig Barker Simon
- Galindo Duran Laura
- Garcia Torres Gregorio
- Hidalgo Esteban Antonio
- Hidalgo Esteban Antonio
- Juan Jose Villena Manjabacas
- Lloveras Pujol Antonio
- Lloveras Pujol Antonio
- Mancho Sanchez Maria Jose
- Maria Dolores Regidor Perez
- Maria Jose Mancho Sanchez
- Maria Rosario Alvarez Rodriguez
- Maria Rosario Alvarez Rodriguez
- Martinez Alonso Maria Jose
- Martinez Alonso Maria Jose
- Martinez Alonso Maria Jose
- Miro Contijoch Eduard
- Perez Jigato Jose
- Perez Jigato Jose
- Pino Fuentes Pila Emilio
- Zafra Leal Pedro
Apoderado Solidario
Apoderado
- Albarracin Perez Francisco
- Albarracin Perez Francisco
- Alicia Cortazar Vinuesa
- Alonso Partida Jose Antonio
- Castrillo Pelaz Francisco Jose
- Del Corral Lozano Rogelio
- Fernandez Palero Jose Luis
- Garcia Mochales Correa Jose Luis
- Javier Costas Resa
- Lapeña Aznar Elena Rosario
- Maria Rosario Alvarez Rodriguez
- Perez Jigato Jose
- Perez Jigato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1262 , F 100, S 8, H S 1960, I/A 4522 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abejon Iglesias Maria Montserrat
- Abellan Berenguer Luis Guillermo
- Adreu Zamora Mariano
- Aguado Campos Jose Luis
- Alapont Dubon Jose Fernando
- Alberola Cerdan Eduardo
- Alberola Gonzalez Juan-alberto
- Albert Gomez Hector
- Albert Martinez Maria Del Remedio
- Alborch Garcia Santiago
- Alcolea Navarro Jose Juan
- Aleixandre Iborra Jose Luis
- Aleman Dabad Jose Luis
- Alemany Climent Eva Dolores
- Alemany Lopez Jose Alberto
- Alfaro Gonzalez Cristina
- Alguero Cebrian Maria Jose
- Aliaga Vidal Asuncion
- Almela Aguilella Jose
- Alonso Martin Antonio Maria
- Alos Orti Jose Francisco
- Alos Orti Vicente Jose
- Alvarez Buron Luis Felipe
- Alvarez Gonzalez Cesar
- Alvarez Lomas Jesus
- Alvarez Muñoz Sergio
- Amoros Ribera Francisco Javier
- Andres Canovas Miguel
- Aparicio Hinarejos Lorena
- Aparicio Martinez Francisco
- Aranda Pons Arcadio
- Arce Olmos Maria Josefa
- Argiles Martinez Adrian
- Arias Bueno Pedro Alejo
- Arlandis Pardo Marisa
- Arnau Badenes Vicente
- Arnau Vera Francisco Elias
- Arocas Broch Jorge Vicente
- Arques Vercet Jose Luis
- Arteaga Blanco Aleix Josep Jordi
- Asensio Alfonso Antonio
- Asensio Monteagudo Maria Del Carmen
- Asensio Villanueva Jaime
- Aversa Lopez Monica
- Avinent Pons Gloria Maria
- Aznar Exposito Ramon
- Aznar Martinez Maria Jose
- Badal Garcia Vicente
- Baeza Roig Raimundo
- Baeza Soler Noelia
- Baila Morales Luis
- Baños Alonso David
- Barbera Mecho Angel
- Barbera Perez Nuria
- Barranco Alvarez Carlos Manuel
- Barrera Laguna Antonio
- Barrera Martinez Paloma
- Bases Blanch Juan Carlos
- Bautista Esquitino Antonio
- Bauza Sanso Francisco
- Belda Giner Jose Luis
- Belloso Arnau Marta
- Bellver Descals Vicente
- Bellver Gaspar Milagro
- Belmonte Martinez Francisco Javier
- Beltran Fuertes Begoña
- Beltran Gil Esther
- Benavent Martinez Maria Gabriela
- Bernabeu Lopez Ignacio Jose
- Blanquer Gimenez Jorge
- Blasco Pitarch Enrique Javier
- Blasco Vivo Gema
- Bochons Valenzuela Angeles
- Boix Belles Teresa Maria
- Boluda Soler Maria Jose
- Bonell Calabuig Victor Manuel
- Bonet Pons Manuel
- Bonet Usina Laura
- Borreguero Huertas Mercedes
- Borrero Lopez Gerardo
- Bou Benau Jose Francisco
- Bou Salvador Fernando
- Bougria Morillo Erika
- Braso Beltran Mar
- Brea Orengo Alejandra
- Brisa Pascual Maria
- Brotons Bonete Maria Teresa
- Brull Bondia Ramon
- Buendia Picher Carlos Jorge
- Bueso Burgui Ines
- Burgos Grau Javier
- Burgui Burdeus Elena
- Cabedo Ballester Salvador
- Calabuig Bellido Javier
- Calatrava Ponce Vicente
- Calpena Reyes Esther
- Calpena Sabater Luis Ricardo
- Calvet Izquierdo Ramiro Javier
- Camacho Lecha Miguel Angel
- Cambra Soriano Maria De Los Angeles
- Campos Aguilar Carlos
- Campos Mora Jose Santiago
- Candela Bueno Ivan Antonio
- Canel Garulo Lara Maria
- Canet Pesudo Marisa
- Cantabrana Plaza Beatriz
- Cantera Ruiz Ana Isabel
- Canto Segura Erika
- Capel Franco Cristina
- Capilla Gomez Juan Vicente
- Capo Adrover Margarita
- Carcel Gimeno Alberto
- Cardona Segui Enrique
- Carles Ubeda Amparo
- Caro Zarzosa Patricia
- Carpe Ristol Carlos Alberto
- Carpe Ristol Maria Fuensanta
- Carrasco Albadalejo Jorge
- Carrasco Gutierrez Victor Manuel
- Carrasco Hernandez Antonio
- Carrascosa Gomez Maria Dolores
- Carreño Blanco Sara
- Carull Gandia Ana
- Casanova Marti David
- Casas Martin Estela
- Cases Garcia Nuria
- Casimiro Torres Carlos
- Castello Arizo Antonio
- Castello Belda Ignacio
- Catala Lanagran Natalia-begoña
- Ceballos Laguna Manuel
- Centeno Casanova Ismael
- Cerda Serradell Hilario
- Cerdan Marin Alfonso
- Cerezo Herrera Ana
- Cerezo Mula Emilia
- Cerezo Tamarit Vicente
- Chover Roig Angel
- Cirujeda Sanchez Teodoro
- Civera Lopez Raquel
- Clausell Tirado Manuel Javier
- Cleries Olmos Carlos
- Climent Conejero Julio Enrique
- Climent Serena Angel Rafael
- Cobo Martinez Jose Juan
- Coderch Sanchez Antonio
- Codoñer Rodriguez Maria Desamparados
- Coello Hueso Jose Ignacio
- Coll Roca Mateo
- Coll Serrano Monica
- Collado Pascual Sergio
- Collados Estada Miguel Angel
- Colomar Rocher Sonia
- Company Grau Raquel
- Conejero Gonzalez Juan Carlos
- Contreras Salvador Ernesto Daniel
- Cordero Cobo Mario
- Cordoba Tortajada Raquel
- Correa Cano Jose Maria
- Cortiella Verdecho Ariana
- Corton Tarazona Luis Enrique
- Costa Rey Antonio
- Cremades Alcaraz Ruben
- Crespo Pallol Barbara
- Cubedo Benet Miguel
- Cuellar Moreno Maria Amparo
- Cuesta Torrado Marta De La
- Dayas Lozano Francisco Gabriel
- Delgado Cuartiella Marta
- Delgado Gormaz Tomas
- Diaz Muñoz Maria Amparo
- Diego Velasco Jose Maria De
- Diez Exposito Joaquin Miguel
- Dobon Sanchez Rafael
- Domenech Asins Daniel
- Domingo Ortiz Mateo
- Donat Mico Inmaculada
- Doñate Hernandez Javier
- Duart Pedron Jordi
- Echalar Holguin Pamela
- Edo Salvador Josefa
- Egea Beltran Jose Antonio
- Egea Romero Carolina
- Enrique Belvis Vicent
- Escandell Prats Elena
- Escorihuela Grau Jose Lorenzo
- Escribano Sanchez Isabel
- Escribano Sarrion Margarita
- Espert Garcia Irina
- Espinosa Martinez Nazaret De Jesus
- Espinosa Navarro Sylvia
- Espuig Sanchez Jose
- Estelles Ballester Jose Vicente
- Estevan Cloquell Jose
- Esteve Gonzalez Maria Felisa
- Faet Aguilar German
- Faus Martinez Juan Jose
- Faus Matamales Maria
- Faus Moran Octavio
- Felici Moreno Miguel Angel
- Femenia Moreno Carmen
- Fernandez Caballero Catalina
- Fernandez Catala Antonio Miguel
- Fernandez Espejo Maximo
- Fernandez Perez Carolina
- Fernandez Ramon Ana Maria
- Fernandez Saez Maria Pilar
- Fernandez Salgado Enrique Carlos
- Fernandez Teba Dolores
- Ferrada Garcia Manuel
- Ferrer Esparza Rosalia
- Ferrer Julia Jorge Luis
- Ferrer Rubianes Jaime
- Ferrer Sancho Jose Maria
- Ferrus Iranzo Rafael
- Fondarella Montanes Vicente
- Font Villasclara Juan
- Fontana Gil Maria
- Fornes Moros Silvia
- Fornies Perez Jose Manuel
- Forrat Estevez Noelia
- Fort Franco Jesus
- Fortes Ruiz Miriam
- Fuente Salvago Vanessa De La
- Fuentes Rodriguez Jose Antonio
- Fuster Bosch Eladio
- Fuster Selva Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 202, S 8, H S 1960, I/A 2306 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-39
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado
- Alamo Abreu Maria Cleofe
- Alavarez Gonzalez Cesar
- Andres Mier Eva
- Cabezas Rangel Natividad
- Campoamor Millan Jose Ramon
- Casanova Marti David
- Castaño Ramos Maria Del Carmen
- Ciercoles Morlanes Xavier
- Clavijo Gomez Elena
- Criado Almahano Bernardo
- Diez Rojo Javier
- Escribano Sanchez Maria-isabel
- Forrat Estevez Noelia
- Garcia Arroyo Alberto
- Grau Peña Paula
- Gutierrez Hernandez Maria Cruz
- Gutierrez Paniagua Vanesa
- Herrera Valcarcel Jose Miguel
- Lopez Rueda Enrique
- Luna Palacios Adrian
- Martinez Cervell Sabina
- Martinez Undagoitia Jose Antonio
- Muñoz Martinez Maria Teresa
- Reyes Perez Jorge Aday
- Rodriguez Hernandez Raquel
- Samperio Diego Rocio
- Sujar Pulgarin Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25996 , F 116, S 8, H M 28968, I/A 6039 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Información de CASANOVA MARTI DAVID
Mostramos los datos de CASANOVA MARTI DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASANOVA MARTI DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos