ESCRIBANO AGULLA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de ESCRIBANO AGULLA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESCRIBANO AGULLA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOUREIRO SA | Consejero | 29/09/2021 | |
LOUREIRO SA | Apoderado Solidario | 14/07/2015 |
VINCULACIONES DE ESCRIBANO AGULLA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO AGULLA ROSA MARIA
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 162, S 8, H GC 19972, I/A 13 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-35
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 162, S 8, H GC 19972, I/A 13 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-35
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 41, S 8, H GC 19972, I/A 11 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-35
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 41, S 8, H GC 19972, I/A 11 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-35
Empresa: LOUREIRO SA
Apoderado Solidario
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 41, S 8, H GC 19972, I/A 10 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-35
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 40, S 8, H GC 19972, I/A 9 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-35
Información de ESCRIBANO AGULLA ROSA MARIA
Mostramos los datos de ESCRIBANO AGULLA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO AGULLA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos