AGUETE FREIRE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de AGUETE FREIRE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUETE FREIRE ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOUREIRO SA | Presidente | 29/09/2021 | |
LOUREIRO SA | Consejero | 29/09/2021 |
VINCULACIONES DE AGUETE FREIRE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUETE FREIRE ALEJANDRO
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
- Aguete Freire Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 162, S 8, H GC 19972, I/A 13 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-35
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
- Aguete Freire Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 162, S 8, H GC 19972, I/A 13 (29/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-35
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
- Aguete Freire Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 41, S 8, H GC 19972, I/A 11 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-35
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
- Aguete Freire Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 41, S 8, H GC 19972, I/A 11 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-35
Empresa: PESQUERA MONTEVELA SL
Liquidador
- Aguete Freire Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630, L 1630, F 187, S 8, H PO 14609, I/A 6 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-36
Empresa: PESQUERA MONTEVELA SL
Administrador Unico
- Aguete Freire Alejandro
Liquidador
- Aguete Freire Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1630, L 1630, F 187, S 8, H PO 14609, I/A 6 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-36
Empresa: LOUREIRO SA
Consejero
- Aguete Freire Alejandro
- Escribano Agulla Rosa Maria
- Martinez Jimenez Maria Del Carmen
Presidente
- Aguete Freire Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 40, S 8, H GC 19972, I/A 9 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-35
Información de AGUETE FREIRE ALEJANDRO
Mostramos los datos de AGUETE FREIRE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUETE FREIRE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos