ESCORZA VELAZQUEZ ARANZAZU
Informe ejecutivo de ESCORZA VELAZQUEZ ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESCORZA VELAZQUEZ ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO ESTETICA ISLA GOMERA SL | Administrador Unico | 10/11/2022 | |
IBIG INFINITE GROUP SL | Liquidador | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
IBIG INFINITE GROUP SL | Socio Unico | 22/02/2016 | 15/01/2020 |
IBIG INFINITE GROUP SL | Administrador Unico | 22/02/2016 | 15/01/2020 |
SAPEBE SAL | Secretario | 02/03/2012 | |
SAPEBE SAL | Consejero | 02/03/2012 | |
SAPEBE SAL | Liquidador | 02/03/2012 | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE ESCORZA VELAZQUEZ ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCORZA VELAZQUEZ ARANZAZU
Empresa: CENTRO ESTETICA ISLA GOMERA SL
Administrador Unico
- Escorza Velazquez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 145, S 8, H Z 42529, I/A 3 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-50
Empresa: IBIG INFINITE GROUP SL
Liquidador
- Escorza Velazquez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 200, S 8, H Z 59660, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-50
Empresa: IBIG INFINITE GROUP SL
Administrador Unico
- Escorza Velazquez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 200, S 8, H Z 59660, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-50
Empresa: IBIG INFINITE GROUP SL
Administrador Unico
- Escorza Velazquez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 198, S 8, H Z 59660, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-50
Empresa: IBIG INFINITE GROUP SL
Socio Único
- Escorza Velazquez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 198, S 8, H Z 59660, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-50
Empresa: SAPEBE SAL
Liquidador
- Escorza Velazquez Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674 , F 75, S 8, H Z 14448, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-50
Empresa: SAPEBE SAL
Consejero Delegado
Consejero
- Escorza Velazquez Ana Isabel
- Escorza Velazquez Aranzazu
- Escorza Velazquez Francisco Javier
- Escorza Velazquez Ivan
Presidente
Secretario
- Escorza Velazquez Aranzazu
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674 , F 75, S 8, H Z 14448, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-50
Información de ESCORZA VELAZQUEZ ARANZAZU
Mostramos los datos de ESCORZA VELAZQUEZ ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCORZA VELAZQUEZ ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos