ESCORZA VELAZQUEZ ANA ISABEL
Informe ejecutivo de ESCORZA VELAZQUEZ ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCORZA VELAZQUEZ ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESVEL INFINITE GROUP SL | Liquidador | 13/01/2020 | 13/01/2020 |
ESVEL INFINITE GROUP SL | Socio Unico | 22/02/2016 | 13/01/2020 |
ESVEL INFINITE GROUP SL | Administrador Unico | 22/02/2016 | 13/01/2020 |
SAPEBE SAL | Presidente | 02/03/2012 | |
SAPEBE SAL | Consejero Delegado | 02/03/2012 | |
SAPEBE SAL | Consejero | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE ESCORZA VELAZQUEZ ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCORZA VELAZQUEZ ANA ISABEL
Empresa: ESVEL INFINITE GROUP SL
Liquidador
- Escorza Velazquez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 208, S 8, H Z 59661, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-50
Empresa: ESVEL INFINITE GROUP SL
Administrador Unico
- Escorza Velazquez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 208, S 8, H Z 59661, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-50
Empresa: ESVEL INFINITE GROUP SL
Administrador Unico
- Escorza Velazquez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 206, S 8, H Z 59661, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-50
Empresa: ESVEL INFINITE GROUP SL
Socio Único
- Escorza Velazquez Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4158 , F 206, S 8, H Z 59661, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-50
Empresa: SAPEBE SAL
Consejero Delegado
- Escorza Velazquez Ana Isabel
Consejero
- Escorza Velazquez Ana Isabel
- Escorza Velazquez Aranzazu
- Escorza Velazquez Francisco Javier
- Escorza Velazquez Ivan
Presidente
- Escorza Velazquez Ana Isabel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674 , F 75, S 8, H Z 14448, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-50
Información de ESCORZA VELAZQUEZ ANA ISABEL
Mostramos los datos de ESCORZA VELAZQUEZ ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCORZA VELAZQUEZ ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos