ESCOBEDO LACRUZ CARLOS VICENTE
Informe ejecutivo de ESCOBEDO LACRUZ CARLOS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCOBEDO LACRUZ CARLOS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRETEBIEN SL | Administrador Unico | 11/10/2022 | |
SPT UNICOMER SL | Administrador Unico | 07/10/2022 |
VINCULACIONES DE ESCOBEDO LACRUZ CARLOS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBEDO LACRUZ CARLOS VICENTE
Empresa: ENCINTADOS DEL LEVANTE SL
Liquidador Unico
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8743, L 6030, F 111, S 8, H V 124048, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
Empresa: ENCINTADOS DEL LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Ejarque Fabregat Juan
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Liquidador Unico
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8743, L 6030, F 111, S 8, H V 124048, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
Empresa: FERRETEBIEN SL
Administrador Unico
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7387, L 4688, F 143, S 8, H V 87848, I/A 9 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-46
Empresa: FERRETEBIEN SL
Administrador Solidario
- Ejarque Fabregat Juan
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7387, L 4688, F 143, S 8, H V 87848, I/A 9 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-46
Empresa: SPT UNICOMER SL
Administrador Unico
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5177, L 2485, F 159, S 8, H V 40991, I/A 12 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-46
Empresa: SPT UNICOMER SL
Administrador Solidario
- Ejarque Fabregat Juan
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5177, L 2485, F 159, S 8, H V 40991, I/A 12 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-46
Empresa: ENCINTADOS DEL LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Ejarque Fabregat Juan
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8743, L 6030, F 111, S 8, H V 124048, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Información de ESCOBEDO LACRUZ CARLOS VICENTE
Mostramos los datos de ESCOBEDO LACRUZ CARLOS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBEDO LACRUZ CARLOS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos