EJARQUE FABREGAT JUAN
Informe ejecutivo de EJARQUE FABREGAT JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE EJARQUE FABREGAT JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCINTADOS DEL LEVANTE SL | Administrador Solidario | 08/04/2011 | 19/12/2022 |
FERRETEBIEN SL | Administrador Solidario | 11/10/2022 | |
SPT UNICOMER SL | Administrador Solidario | 07/10/2022 |
VINCULACIONES DE EJARQUE FABREGAT JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EJARQUE FABREGAT JUAN
Empresa: ENCINTADOS DEL LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Ejarque Fabregat Juan
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8743, L 6030, F 111, S 8, H V 124048, I/A 5 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
Empresa: FERRETEBIEN SL
Administrador Solidario
- Ejarque Fabregat Juan
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7387, L 4688, F 143, S 8, H V 87848, I/A 9 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-46
Empresa: SPT UNICOMER SL
Administrador Solidario
- Ejarque Fabregat Juan
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5177, L 2485, F 159, S 8, H V 40991, I/A 12 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-46
Empresa: ENCINTADOS DEL LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Ejarque Fabregat Juan
- Escobedo Lacruz Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8743, L 6030, F 111, S 8, H V 124048, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-46
Información de EJARQUE FABREGAT JUAN
Mostramos los datos de EJARQUE FABREGAT JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EJARQUE FABREGAT JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos