ESCOBAR AZCUE MARIA-PILAR
Informe ejecutivo de ESCOBAR AZCUE MARIA-PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCOBAR AZCUE MARIA-PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUBLI MANAGEMENT SL | Liquidador | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
PUBLI MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 25/01/2021 | |
MUEBLES TODO HOGAR SA | Liquidador Solidario | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
MUEBLES TODO HOGAR SA | Administrador Solidario | 05/07/2011 | 11/01/2021 |
VINCULACIONES DE ESCOBAR AZCUE MARIA-PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOBAR AZCUE MARIA-PILAR
Empresa: PUBLI MANAGEMENT SL
Liquidador
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 126, S 8, H SS 15545, I/A 4 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-20
Empresa: PUBLI MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Escobar Azcue Maria-pilar
Liquidador
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 126, S 8, H SS 15545, I/A 4 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-20
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Liquidador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 105, S 8, H SS 10150, I/A 28 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Administrador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Liquidador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 105, S 8, H SS 10150, I/A 28 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Administrador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 105, S 8, H SS 10150, I/A 27 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-20
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Administrador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 104, S 8, H SS 10150, I/A 25 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-20
Información de ESCOBAR AZCUE MARIA-PILAR
Mostramos los datos de ESCOBAR AZCUE MARIA-PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOBAR AZCUE MARIA-PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos