EIZAGUIRRE PIQUER JOSE MARIA
Informe ejecutivo de EIZAGUIRRE PIQUER JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EIZAGUIRRE PIQUER JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES TODO HOGAR SA | Liquidador Solidario | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
MUEBLES TODO HOGAR SA | Administrador Solidario | 05/07/2011 | 11/01/2021 |
MUEBLES TODO HOGAR SA | Administrador Unico | 05/07/2011 |
VINCULACIONES DE EIZAGUIRRE PIQUER JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EIZAGUIRRE PIQUER JOSE MARIA
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Liquidador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 105, S 8, H SS 10150, I/A 28 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Administrador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Liquidador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 105, S 8, H SS 10150, I/A 28 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Administrador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 105, S 8, H SS 10150, I/A 27 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-20
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Administrador Solidario
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
- Escobar Azcue Maria-pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 104, S 8, H SS 10150, I/A 25 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-20
Empresa: MUEBLES TODO HOGAR SA
Administrador Unico
- Eizaguirre Piquer Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 104, S 8, H SS 10150, I/A 25 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-20
Información de EIZAGUIRRE PIQUER JOSE MARIA
Mostramos los datos de EIZAGUIRRE PIQUER JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EIZAGUIRRE PIQUER JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos