ERCE GARCIA XAVIER
Informe ejecutivo de ERCE GARCIA XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ERCE GARCIA XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUGITU SLL | Administrador Solidario | 12/04/2022 | |
MUGITU HEZKUNTZA SLL | Administrador Solidario | 05/11/2018 |
VINCULACIONES DE ERCE GARCIA XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERCE GARCIA XAVIER
Empresa: MUGITU SLL
Administrador Solidario
- Albeniz Urdangarain Gorka
- Erce Garcia Xavier
- Jordana Leza Andres
- Martinez Asarta Mikel
- Urcelay Oses Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 1, S 8, H NA 41159, I/A 1 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-31
Empresa: MUGITU HEZKUNTZA SL
Administrador Solidario
- Albeniz Urdangarain Gorka
- Erce Garcia Xavier
- Jordana Leza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 176, S 8, H NA 38186, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-31
Empresa: NORGE TIL SPANIA SL
Liquidador Solidario
- Erce Garcia Eneko
- Erce Garcia Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 91, S 8, H NA 33028, I/A 2 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-31
Empresa: NORGE TIL SPANIA SL
Administrador Solidario
- Erce Garcia Eneko
- Erce Garcia Xavier
Liquidador Solidario
- Erce Garcia Eneko
- Erce Garcia Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 91, S 8, H NA 33028, I/A 2 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-31
Empresa: NORGE TIL SPANIA SL
Administrador Solidario
- Erce Garcia Eneko
- Erce Garcia Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 90, S 8, H NA 33028, I/A 1 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-31
Información de ERCE GARCIA XAVIER
Mostramos los datos de ERCE GARCIA XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERCE GARCIA XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos