ALBENIZ URDANGARAIN GORKA
Informe ejecutivo de ALBENIZ URDANGARAIN GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBENIZ URDANGARAIN GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUGITU SLL | Administrador Solidario | 12/04/2022 | 28/06/2023 |
MUGITU HEZKUNTZA SLL | Administrador Solidario | 05/11/2018 | 28/06/2023 |
ESCALADAMASDEPORTE SL | Apoderado | 20/07/2022 | 27/06/2023 |
ESCALADAMASDEPORTE SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2022 | 27/06/2023 |
VINCULACIONES DE ALBENIZ URDANGARAIN GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBENIZ URDANGARAIN GORKA
Empresa: MUGITU SLL
Administrador Solidario
- Albeniz Urdangarain Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 4, S 8, H NA 41159, I/A 2 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-31
Empresa: MUGITU HEZKUNTZA SLL
Administrador Solidario
- Albeniz Urdangarain Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 179, S 8, H NA 38186, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-31
Empresa: ESCALADAMASDEPORTE SL
Apoderado
- Albeniz Urdangarain Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2069 , F 210, S 8, H NA 41377, I/A 4 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-31
Empresa: ESCALADAMASDEPORTE SL
Administrador Mancomunado
- Albeniz Urdangarain Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2069 , F 210, S 8, H NA 41377, I/A 3 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-31
Empresa: ESCALADAMASDEPORTE SL
Apoderado
- Albeniz Urdangarain Gorka
- Berasaluze Trueba Jabier
- Jordana Leza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2069 , F 208, S 8, H NA 41377, I/A 2 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-31
Empresa: ESCALADAMASDEPORTE SL
Administrador Mancomunado
- Albeniz Urdangarain Gorka
- Berasaluze Trueba Jabier
- Jordana Leza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2069 , F 206, S 8, H NA 41377, I/A 1 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-31
Empresa: MUGITU SLL
Administrador Solidario
- Albeniz Urdangarain Gorka
- Erce Garcia Xavier
- Jordana Leza Andres
- Martinez Asarta Mikel
- Urcelay Oses Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 1, S 8, H NA 41159, I/A 1 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-31
Empresa: MUGITU HEZKUNTZA SL
Administrador Solidario
- Albeniz Urdangarain Gorka
- Erce Garcia Xavier
- Jordana Leza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 176, S 8, H NA 38186, I/A 1 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-31
Información de ALBENIZ URDANGARAIN GORKA
Mostramos los datos de ALBENIZ URDANGARAIN GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBENIZ URDANGARAIN GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos