ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO
Informe ejecutivo de ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACOMUR TEKNOS CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 28/12/2016 | |
RUPERMUR SL | Administrador Concursal | 16/04/2013 | |
A & A CONSULTORES MURCIANOS SLP | Administrador Mancomunado | 21/12/2011 | |
A & A CONSULTORES MURCIANOS SLP | Soc.Prof. | 21/12/2011 | |
CECOTRANSMUR SL | Administrador Concursal | 23/06/2011 | |
ABC AUDITORES MURCIANOS SLP | Soc.Prof. | 03/03/2011 |
VINCULACIONES DE ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO
Empresa: FRANCISCO JIMENEZ GARCIA
Med.Concusal
- Enrique Perez De Los Cobos Ayuso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 112, S 8, H MU101567, I/A 3 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-30
Empresa: ASESORES Y MEDIADORES MURCIANOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASESORES Y MEDIADORES MURCIANOS SL
Nif:B30410864
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:18/12/2008
Número Procedimiento Concursal:701/2008
Datos Registrales:
Tomo:
1172
Libro:
0
Folio:
137
Hoja:
8-13743
Inscripción:
4
Fecha Inscripción05/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 137, S 8, H MU 13743, I/A 4 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-30
Empresa: ASESORES Y MEDIADORES MURCIANOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASESORES Y MEDIADORES MURCIANOS SL
Nif:B30410864
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:18/12/2008
Número Procedimiento Concursal:701/2008
Datos Registrales:
Tomo:
1172
Libro:
0
Folio:
137
Hoja:
8-13743
Inscripción:
B
Fecha Inscripción06/06/2018
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 137, S 8, H MU 13743, I/A B (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-30
Empresa: ACOMUR TEKNOS CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Antonio Ayuso Marquez
- Enrique Perez De Los Cobos Ayuso
- Maria Dolores Perez De Los Cobos Arnao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 114, S 8, H MU 30852, I/A 4 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-30
Empresa: ACOMUR TEKNOS CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Antonio Ayuso Marquez
- Enrique Perez De Los Cobos Ayuso
- Leandro Perez De Los Cobos Ayuso
- Maria Dolores Perez De Los Cobos Arnao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1632 , F 114, S 8, H MU 30852, I/A 4 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-30
Empresa: AGROALTIPLANO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGROALTIPLANO SL
Nif:B73551236
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:18/11/2008
Número Procedimiento Concursal:704/2008
Datos Registrales:
Tomo:
2560
Libro:
0
Folio:
168
Hoja:
8-64419
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 168, S 8, H MU 64419, I/A 4 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-30
Empresa: TALLERES ATAZ E HIJOS SL
Auditor
- Enrique Perez De Los Cobos Ayuso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 161, S 8, H MU 13609, I/A 7 a (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-30
Empresa: GESANTEX SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESANTEX SL
Nif:B30551147
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:23/06/2007
Número Procedimiento Concursal:164/2006
Datos Registrales:
Tomo:
1344
Libro:
0
Folio:
94
Hoja:
8-23374
Inscripción:
6
Fecha Inscripción20/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 94, S 8, H MU 23374, I/A 6 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-30
Empresa: RUPERMUR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:RUPERMUR SL
Nif:B73307670
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
Fecha de Resolución:27/12/2011
Número Procedimiento Concursal:359/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2103
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-47035
Inscripción:
A
Fecha Inscripción16/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 58, S 8, H MU 47035, I/A A (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-30
Empresa: PEREZ-ROCAMORA ASESORES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PEREZ-ROCAMORA ASESORES SL
Nif:B30472252
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:19/11/2008
Número Procedimiento Concursal:703/2008
Datos Registrales:
Tomo:
985
Libro:
0
Folio:
10
Hoja:
8-18086
Inscripción:
3
Fecha Inscripción23/11/2012
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 10, S 8, H MU 18086, I/A 3 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-30
VER MAS ACTOS
Información de ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO
Mostramos los datos de ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos