EMILIANO CARRILLO FERNANDEZ
Informe ejecutivo de EMILIANO CARRILLO FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE EMILIANO CARRILLO FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS-ABOGADOS SL | Administrador Mancomunado | 16/09/2024 | |
PROJICEL SL | Administrador Concursal | 11/12/2023 | |
CXC BUSSINES SL | Socio Unico | 27/03/2023 | |
CXC BUSSINES SL | Administrador Unico | 27/03/2023 | |
ESTUDIO AMBIENTAL DEL SURESTE SL | Administrador Unico | 09/09/2022 | |
SUMMER MUSIC PROJECT AIE | Apoderado Solidario | 24/07/2018 | |
CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS-ABOGADOS SL | Apoderado Mancomunado | 14/03/2013 | |
SMARTPHARMA GESTION SL | Administrador Unico | 12/03/2012 | |
ECONOMIST AND LEGAL INTERNATIONAL ADVISORS SL | Administrador Solidario | 18/03/2010 | |
GRUPO NICOLAS MATEOS SL | Administrador Concursal | 07/01/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE EMILIANO CARRILLO FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMILIANO CARRILLO FERNANDEZ
Administrador Mancomunado
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Joaquin-ignacio Alcalde Olivares
- Jose Gabriel Carrillo Fernandez
- Nicolas Fernando Moreno Neuman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 69259, I/A 9 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Jose Gabriel Carrillo Fernandez
- Maria Del Mar Carrillo Fernandez
Consejero
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Jose Gabriel Carrillo Fernandez
- Maria Arabela Carrillo Fernandez
- Maria Del Mar Carrillo Fernandez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Emiliano Carrillo Fernandez
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 69259, I/A 9 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Jose Gabriel Carrillo Fernandez
- Maria Del Mar Carrillo Fernandez
Consejero
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Jose Gabriel Carrillo Fernandez
- Maria Arabela Carrillo Fernandez
- Maria Del Mar Carrillo Fernandez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Emiliano Carrillo Fernandez
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 69259, I/A 8 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-30
Soc.Prof.
- Arabela Carrillo Fernandez
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Jose Gabriel Carrillo Fernandez
- Maria Del Mar Carrillo Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 69259, I/A 8 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Jose Gabriel Carrillo Fernandez
- Maria Del Mar Carrillo Fernandez
Consejero
- Arabela Carrillo Fernandez
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Jose Gabriel Carrillo Fernandez
- Maria Del Mar Carrillo Fernandez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Emiliano Carrillo Fernandez
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 69259, I/A 8 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-30
Empresa: PROJICEL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROJICEL SL
Nif:B73018293
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Emiliano Carrillo Fernandez
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL MURCIA
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:10/11/2023
Número Procedimiento Concursal:436/2008
Datos Registrales:
Tomo:
1532
Libro:
0
Folio:
100
Hoja:
8-30077
Inscripción:
0
Fecha Inscripción11/12/2023
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 100, S 8, H MU 30077,2 , I/ B (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-30
Empresa: CXC BUSSINES SL
Administrador Unico
- Emiliano Carrillo Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 220, S 8, H MU109934, I/A 1 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-30
Empresa: CXC BUSSINES SL
Socio Único
- Emiliano Carrillo Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 220, S 8, H MU109934, I/A 1 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-30
Empresa: ESTUDIO AMBIENTAL DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Emiliano Carrillo Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 131, S 8, H MU 29042, I/A 5 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-30
Empresa: TEATRO STRAPPATO PRODUCCIONES AIE
Apoderado Solidario
- Arabela Carrillo Fernandez
- Emiliano Carrillo Fernandez
- Fernando Alvarez Pumares
- Isabel Carla Navarro Parra
- Julian Galindo Sancho
- Soraya Martinez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332 , F 2, S 8, H MU 97014, I/A 2 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-30
VER MAS ACTOS
Información de EMILIANO CARRILLO FERNANDEZ
Mostramos los datos de EMILIANO CARRILLO FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMILIANO CARRILLO FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos