ELVIS RONALD RUBIO GONZALES
Informe ejecutivo de ELVIS RONALD RUBIO GONZALES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ELVIS RONALD RUBIO GONZALES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRETERIA NUEVO HORIZONTE SL | Administrador Unico | 20/03/2023 | 22/04/2024 |
REHABITACION DE EDIFICIOS MARI SL | Administrador Unico | 09/03/2022 | 22/04/2024 |
REHABILITACION DE EDIFICIOS MARIEL SL | Administrador Unico | 05/03/2020 | 05/12/2023 |
PREC REFORMA R&M SL | Administrador Solidario | 12/09/2016 | 05/03/2020 |
VINCULACIONES DE ELVIS RONALD RUBIO GONZALES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELVIS RONALD RUBIO GONZALES
Empresa: REHABITACION DE EDIFICIOS MARI SL
Administrador Unico
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48209 , F 50, S 8, H B 576013, I/A 2 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: FERRETERIA NUEVO HORIZONTE SL
Administrador Unico
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48698 , F 183, S 8, H B 592996, I/A 2 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Administrador Concursal
Administrador Unico
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47272 , F 148, S 8, H B 546844, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Empresa: FERRETERIA NUEVO HORIZONTE SL
Administrador Unico
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48698 , F 182, S 8, H B 592996, I/A 1 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: REHABITACION DE EDIFICIOS MARI SL
Administrador Unico
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48209 , F 50, S 8, H B 576013, I/A 1 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Empresa: PREC REFORMA R&M SL
Administrador Solidario
- Chuquillanqui Delgado Marianella
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45547 , F 208, S 8, H B 491430, I/A 2 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Administrador Unico
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47272 , F 147, S 8, H B 546844, I/A 1 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-08
Empresa: PREC REFORMA R&M SL
Administrador Solidario
- Chuquillanqui Delgado Marianella
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45547 , F 207, S 8, H B 491430, I/A 1 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-08
Información de ELVIS RONALD RUBIO GONZALES
Mostramos los datos de ELVIS RONALD RUBIO GONZALES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELVIS RONALD RUBIO GONZALES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos