CHUQUILLANQUI DELGADO MARIANELLA
Informe ejecutivo de CHUQUILLANQUI DELGADO MARIANELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHUQUILLANQUI DELGADO MARIANELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REHABILITACION DE EDIFICIOS MARIEL SL | Apoderado Solidario | 05/06/2020 | 05/12/2023 |
PREC REFORMA R&M SL | Administrador Solidario | 12/09/2016 | 05/03/2020 |
VINCULACIONES DE CHUQUILLANQUI DELGADO MARIANELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHUQUILLANQUI DELGADO MARIANELLA
Apoderado Solidario
- Chuquillanqui Delgado Marianella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47272 , F 148, S 8, H B 546844, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-08
Empresa: PREC REFORMA R&M SL
Administrador Solidario
- Chuquillanqui Delgado Marianella
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45547 , F 208, S 8, H B 491430, I/A 2 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Empresa: PREC REFORMA R&M SL
Administrador Solidario
- Chuquillanqui Delgado Marianella
- Elvis Ronald Rubio Gonzales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45547 , F 207, S 8, H B 491430, I/A 1 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-08
Información de CHUQUILLANQUI DELGADO MARIANELLA
Mostramos los datos de CHUQUILLANQUI DELGADO MARIANELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHUQUILLANQUI DELGADO MARIANELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos