ELIOZONDO HUERTA PABLO
Informe ejecutivo de ELIOZONDO HUERTA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ELIOZONDO HUERTA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAKERY DONUTS CANARIAS SA | Consejero | 30/09/2016 | |
PANIFICACION INDUSTRIAL DE AGUIMES SL | Consejero | 24/08/2012 |
VINCULACIONES DE ELIOZONDO HUERTA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELIOZONDO HUERTA PABLO
Empresa: BREADCO CANARIAS SL
Consejero
- Eliozondo Huerta Pablo
- Gonzalez Guzman Jose Manuel
- Hinojosa Ibañez Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 71, S 8, H GC 50323, I/A 9 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-35
Empresa: BREADCO CANARIAS SL
Consejero
- Eliozondo Huerta Pablo
- Gonzalez Guzman Jose Manuel
- Hinojosa Ibañez Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 75, S 8, H GC 50323, I/A 4 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-35
Empresa: PANRICO DONUTS CANARIAS SA
Consejero
- Eliozondo Huerta Pablo
- Gonzalez Guzman Jose Manuel
- Hinojosa Ibañez Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 13, S 8, H GC 7325, I/A 90 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-35
Empresa: TINEL 22 SL
Consejero
- Eliozondo Huerta Pablo
- Gonzalez Guzman Jose Manuel
- Jorba Servitje Mauricio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 146, S 8, H GC 46001, I/A 2 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-35
Información de ELIOZONDO HUERTA PABLO
Mostramos los datos de ELIOZONDO HUERTA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELIOZONDO HUERTA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos