BARRAGAN BARRAGAN PEDRO PABLO
Informe ejecutivo de BARRAGAN BARRAGAN PEDRO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARRAGAN BARRAGAN PEDRO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIMAD SA | Vicesecret. | 05/01/2012 | 13/07/2017 |
PANIFICACION INDUSTRIAL DE AGUIMES SL | Vicesecretario No Consejero | 24/08/2012 | 12/07/2017 |
BIMBO DONUTS CANARIAS SL | Vicesecretario No Consejero | 05/01/2012 | 12/07/2017 |
PANIFICACION AVANZADA IBERIA 2050 SL | Vicesecretario No Consejero | 07/07/2017 |
VINCULACIONES DE BARRAGAN BARRAGAN PEDRO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAGAN BARRAGAN PEDRO PABLO
Vicesecretario No Consejero
- Barragan Barragan Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 148, S 8, H GC 46001, I/A 27 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-35
Empresa: BAKERY CANARIAS ARINAGA SL
Vicesecretario No Consejero
- Barragan Barragan Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 149, S 8, H GC 42350, I/A 53 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-35
Empresa: PIMAD SA
Vicesecret.
- Barragan Barragan Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 39, S 8, H GU 521, I/A 107 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-19
Empresa: PANIFICACION AVANZADA IBERIA 2050 SL
Vicesecretario No Consejero
- Barragan Barragan Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 140, S 8, H GU 9697, I/A 18 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-19
Empresa: TINEL 22 SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Barragan Barragan Pedro Pablo
- Belda De Mergelilna Rocio
- Polo Del Marmol Ildefonso
- Riquelme Ortiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 146, S 8, H GC 46001, I/A 2 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-35
Empresa: PIMAD SA
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Barragan Barragan Pedro Pablo
- Belda De Mergelina Rocio
- Polo Del Marmol Ildefonso
- Riquelme Ortiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 157, S 8, H GU 521, I/A 75 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-19
Empresa: SARA LEE BAKERY CANARIAS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Barragan Barragan Pedro Pablo
- Belda De Mergelina Rocio
- Polo Del Marmol Ildefonso
- Riquelme Ortiz Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 225, S 8, H GC 42350, I/A 22 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-35
Información de BARRAGAN BARRAGAN PEDRO PABLO
Mostramos los datos de BARRAGAN BARRAGAN PEDRO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAGAN BARRAGAN PEDRO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos