EGUIDAZU BUERBA ALFONSO
Informe ejecutivo de EGUIDAZU BUERBA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE EGUIDAZU BUERBA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUCKAIR BALL SL | Administrador Concursal | 25/11/2020 | |
DIANA CAPITAL S.G.E.I.C. SA | Consejero | 06/08/2020 | |
ASISTENCIA CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 18/06/2020 | |
MAHARLIKA SL | Auditor | 19/07/2016 | |
ORBERE GIPUZKOA SL | Administrador Concursal | 18/04/2016 | |
CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK SL | Administrador Concursal | 08/04/2016 | |
INSTITUTO DE INNOVACION SOSTENIBLE SOSTENALIA SL | Administrador Concursal | 17/02/2016 | |
SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y COMUNICACION INTEGRALIA SL | Administrador Concursal | 17/02/2016 | |
CONSULTING ORBERE SL | Administrador Concursal | 17/02/2016 | |
GRUPO ORBERE SL | Administrador Concursal | 17/02/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE EGUIDAZU BUERBA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EGUIDAZU BUERBA ALFONSO
Empresa: CHARMAN AUDITORES SA
Administrador Solidario
- Bereciartua Perez Ignacio
- Eguidazu Buerba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 9, S 8, H BI 992,A , I/ 11 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Empresa: FUNDICIONES DEL ESTANDA SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Eguidazu Buerba Alfonso
- Gomez-zubeldia Sanchez Francisco
- Polo Baños David
Pres.Com.Ej.
- Eguidazu Buerba Alfonso
Presidente
- Eguidazu Buerba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2783 , F 24, S 8, H SS 2256, I/A 90 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-20
Empresa: TRUCKAIR BALL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRUCKAIR BALL SL
Nif:B85523926
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Eguidazu Buerba Alfonso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BILBAO
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:17/06/2020
Número Procedimiento Concursal:1455/2019
Datos Registrales:
Tomo:
5124
Libro:
0
Folio:
197
Hoja:
8-56646
Inscripción:
12
Fecha Inscripción25/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5124 , F 197, S 8, H BI 56646, I/A 12 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-48
Empresa: DIANA CAPITAL S.G.E.I.C. SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33579 , F 136, S 8, H M 248062, I/A 26 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Apoderado
- Eguidazu Buerba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 111, S 8, H NA 9137, I/A 96 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Apoderado
- Eguidazu Buerba Alfonso
- Frutos Arriola Francisco Javier
- Herrando Prat De La Riba Luis
- Wesolowski Ventosa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 110, S 8, H NA 9137, I/A 94 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Apoderado
- Eguidazu Buerba Alfonso
- Frutos Arriola Francisco Javier
- Herrando Prat De La Riba Luis
- Wesolowski Ventosa Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 108, S 8, H NA 9137, I/A 89 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-31
Empresa: MARMOLERIA Y CANTERIA FONTENLA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARMOLERIA Y CANTERIA FONTENLA SL
Nif:B48147896
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Eguidazu Buerba Alfonso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:14/02/2018
Número Procedimiento Concursal:131/2018
Datos Registrales:
Tomo:
427
Libro:
0
Folio:
140
Hoja:
8-5427
Inscripción:
0
Fecha Inscripción19/06/2019
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 140, S 8, H BI 5427,B , I/ 15 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Empresa: MARMOLERIA Y CANTERIA FONTENLA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARMOLERIA Y CANTERIA FONTENLA SL
Nif:B48147896
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Eguidazu Buerba Alfonso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:14/02/2018
Número Procedimiento Concursal:131/2018
Datos Registrales:
Tomo:
427
Libro:
0
Folio:
139
Hoja:
8-5427
Inscripción:
0
Fecha Inscripción28/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 427 , F 139, S 8, H BI 5427,B , I/ 12 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-48
Empresa: CHARMAN AUDITORES SA
Administrador Solidario
- Bereciartua Perez Ignacio
- Eguidazu Buerba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 9, S 8, H BI 992,A , I/ 9 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-48
VER MAS ACTOS
Información de EGUIDAZU BUERBA ALFONSO
Mostramos los datos de EGUIDAZU BUERBA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EGUIDAZU BUERBA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos