DURAN TORRA MARTA
Informe ejecutivo de DURAN TORRA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DURAN TORRA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES ELECTRODOMESTICOS LABORATORIOS ELECTRONICOS SA | Administrador Concursal | 13/10/2020 | |
MEL 55 SL | Administrador Concursal | 05/04/2012 |
VINCULACIONES DE DURAN TORRA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN TORRA MARTA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES ELECTRODOMESTICOS LABORATORIOS ELECTRONICOS SA
Nif:A25005240
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Duran Torra Marta
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE LLEIDA
Juez / Ponente:EDUARDO MARIA ENRECH LARREA
Fecha de Resolución:10/03/2020
Número Procedimiento Concursal:110/2020
Datos Registrales:
Tomo:
295
Libro:
0
Folio:
199
Hoja:
8-4779
Inscripción:
35
Fecha Inscripción13/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 199, S 8, H L 4779, I/A 35 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-25
Empresa: TRANSPORT PER CARRETERA CUADRAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORT PER CARRETERA CUADRAS SL
Nif:B65330086
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Duran Torra Marta
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:07/06/2017
Número Procedimiento Concursal:134/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1403
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-26709
Inscripción:
6
Fecha Inscripción20/03/2020
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 207, S 8, H L 26709, I/A 6 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-25
Empresa: TRANSPORT PER CARRETERA CUADRAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSPORT PER CARRETERA CUADRAS SL
Nif:B65330086
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Duran Torra Marta
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:07/06/2017
Número Procedimiento Concursal:134/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1403
Libro:
0
Folio:
205
Hoja:
8-26709
Inscripción:
4
Fecha Inscripción26/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 205, S 8, H L 26709, I/A 4 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-25
Empresa: JARDINERIA FARRE SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:21/11/2011
Número Procedimiento Concursal:404/2011
Datos Registrales:
Tomo:
171
Libro:
0
Folio:
44
Hoja:
8-3147
Inscripción:
9
Fecha Inscripción23/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 44, S 8, H L 3147, I/A 9 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-25
Empresa: MEL 55 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MEL 55 SL
Nif:B25540931
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Duran Torra Marta
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:18/11/2011
Número Procedimiento Concursal:405/2011
Datos Registrales:
Tomo:
840
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-16208
Inscripción:
2
Fecha Inscripción05/04/2012
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 111, S 8, H L 16208, I/A 2 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-25
Empresa: JARDINERIA FARRE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JARDINERIA FARRE SL
Nif:B25294380
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Duran Torra Marta
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE LLEIDA
Número:1
Juez / Ponente:ENRECH LARREA, EDUARDO MARIA
Fecha de Resolución:21/11/2011
Número Procedimiento Concursal:404/2011
Datos Registrales:
Tomo:
171
Libro:
0
Folio:
28
Hoja:
8-3147
Inscripción:
5
Fecha Inscripción08/02/2012
Registro:Registro Mercantil de Lleida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 171 , F 28, S 8, H L 3147, I/A 5 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-25
Información de DURAN TORRA MARTA
Mostramos los datos de DURAN TORRA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN TORRA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos