DUQUE MALUENDA FERNANDO
Informe ejecutivo de DUQUE MALUENDA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DUQUE MALUENDA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANAGEMENT & GESTION EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 03/08/2010 | |
MANAGEMENT & GESTION EMPRESARIAL SL | Liquidador | 03/08/2010 | 03/08/2010 |
EUROCORRECTORES TRADE SL | Apoderado Solidario | 17/05/2010 | |
INVE ESPAÑA INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 12/04/2010 | |
INVE ESPAÑA INVESTMENT SL | Apoderado | 12/04/2010 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 23/03/2010 | |
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE DUQUE MALUENDA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUQUE MALUENDA FERNANDO
Empresa: MANAGEMENT & GESTION EMPRESARIAL SL
Liquidador
- Duque Maluenda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 221, S 8, H Z 30180, I/A 2 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-50
Empresa: MANAGEMENT & GESTION EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Duque Maluenda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 221, S 8, H Z 30180, I/A 2 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-50
Empresa: EUROCORRECTORES TRADE SL
Apoderado Solidario
- Casado Revuelta Elias
- Duque Maluenda Fernando
- Duque Maluenda Fernando
- Garcia Tellez Fermin
- Garcia Tellez Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023 , F 84, S 8, H SE 52588, I/A 10 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-41
Empresa: INVE ESPAÑA INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- Duque Maluenda Fernando
- Duque Maluenda Fernando
- Garcia Tellez Fermin
- Garcia Tellez Fermin
Apoderado
- Duque Maluenda Fernando
- Garcia Tellez Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 192, S 8, H TO 25192, I/A 8 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-45
Empresa: PREMIX IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Duque Maluenda Fernando
Apoderado
- Duque Maluenda Fernando
- Duque Maluenda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 204, S 8, H TO 25190, I/A 15 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-45
Información de DUQUE MALUENDA FERNANDO
Mostramos los datos de DUQUE MALUENDA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUQUE MALUENDA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos